EP1050163 - COMPOSANT PASSIF DE TV CABLEE AVEC SEPARATEUR DE FREQUENCE RADIO ET PORT D'ADJONCTION/RETRAIT DE PUISSANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.03.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 101 Tournament Drive Horsham, Pennsylvania 19044 / US | [N/P] |
Précédent [2000/45] | Pour tous les Etats désignés General Instrument Corporation 101 Tournament Drive Horsham, Pennsylvania 19044 / US | Inventeur(s) | 01 /
GRESKO, Richard 1417 County Line Road Huntingdon Valley, PA 19006 / US | [2000/45] | Mandataire(s) | Cooper, John, et al Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2001/20] | Cooper, John, et al Murgitroyd & Company, Chartered Patent Agents, 373 Scotland Street Glasgow G5 8QA / GB | ||
Précédent [2000/45] | Boydell, John Christopher, et al Stevens, Hewlett & Perkins Halton House 20/23 Holborn London EC1N 2JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98962038.0 | 10.12.1998 | [2000/45] | WO1998US26177 | Numéro de priorité, date | US19980005649 | 12.01.1998 Format original publié: US 5649 | [2000/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9935838 | Date: | 15.07.1999 | Langue: | EN | [1999/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1050163 | Date: | 08.11.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.07.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1050163 | Date: | 07.05.2003 | Langue: | EN | [2003/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.07.1999 | Classification | IPC: | H04N7/10, H03H7/46 | [2000/45] | CPC: |
H04N7/104 (EP,US);
H04N7/10 (KR);
H03H7/46 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/45] | Titre | Allemand: | PASSIVES KABELFERNSEHBAUELEMENT MIT HF-VERTEILER UND ANSCHLUSSBUCHSE ZUR HINZUFÜGUNG UND WEGNAHME VON LEISTUNG | [2000/45] | Anglais: | CATV PASSIVE COMPONENT WITH RF SPLITTER AND POWER ADDING/REMOVAL PORT | [2000/45] | Français: | COMPOSANT PASSIF DE TV CABLEE AVEC SEPARATEUR DE FREQUENCE RADIO ET PORT D'ADJONCTION/RETRAIT DE PUISSANCE | [2000/45] | Entrée dans la phase régionale | 10.07.2000 | Taxe nationale de base payée | 10.07.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.07.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.08.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.07.2000 | Requête en examen déposée [2000/45] | 08.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | |||
Précédent [2004/23] | DE | 08.08.2003 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3671885 (PENNYPACKER FRANK C) [A] 1,10 * column 5, line 65 - column 9, line 55; figures 5-13 *; | [A]WO9732438 (ERICSSON RAYNET [US]) [A] 1,10 * page 3, line 34 - page 4, line 19 * * page 9, line 1 - page 10, line 34; figures 3,4 *; | [A]WO9747082 (SCIENTIFIC ATLANTA [US], et al) [A] 1,10 * the whole document *; | [A]WO9610853 (ROSE WALTER GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1,10 * page 2, line 22 - page 3, line 24; figure 1 * |