EP1046257 - RESEAU AUDIO/VIDEO DOMESTIQUE AVEC COMMANDE D'APPAREIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.01.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, SE | publié le 16.04.2008 [2008/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SONY ELECTRONICS, INC. Sony Drive Park Ridge New Jersey 07656 / US | [N/P] |
Précédent [2000/43] | Pour tous les Etats désignés SONY ELECTRONICS INC. Sony Drive Park Ridge, New Jersey 07656 / US | Inventeur(s) | 01 /
LEA, Rodger, J. 210 & 1/2 16th Street San Jose, CA 95113 / US | [2000/43] | Mandataire(s) | Horner, David Richard D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2000/43] | Horner, David Richard D Young & Co, 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98964930.6 | 23.12.1998 | [2000/43] | WO1998US27605 | Numéro de priorité, date | US19980003097 | 06.01.1998 Format original publié: US 3097 | [2000/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9935787 | Date: | 15.07.1999 | Langue: | EN | [1999/28] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1046257 | Date: | 25.10.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.07.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1046257 | Date: | 02.03.2005 | Langue: | EN | [2005/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.09.1999 | Classification | IPC: | H04L12/28, H04L29/06 | [2000/43] | CPC: |
H04L12/281 (EP,US);
H04L12/00 (KR);
H04L12/2803 (EP,US);
H04L12/2805 (EP,US);
H04L12/40117 (EP,US);
H04L9/40 (EP,US);
H04N21/43615 (EP,US);
H04N7/24 (EP,US);
H04L69/24 (EP,US);
Y10S707/99931 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/43] | Titre | Allemand: | EIN AUDIO-VIDEO-HAUSNETZWERK MIT GERÄTSTEUEREUNG | [2000/43] | Anglais: | A HOME AUDIO/VIDEO NETWORK WITH DEVICE CONTROL | [2000/43] | Français: | RESEAU AUDIO/VIDEO DOMESTIQUE AVEC COMMANDE D'APPAREIL | [2000/43] | Entrée dans la phase régionale | 07.07.2000 | Taxe nationale de base payée | 07.07.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.07.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.08.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.07.2000 | Requête en examen déposée [2000/43] | 18.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.01.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.07.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.10.2004 | Taxe de délivrance payée | 29.10.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.12.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 02.03.2005 | BE | 02.03.2005 | CH | 02.03.2005 | FI | 02.03.2005 | FR | 02.03.2005 | IT | 02.03.2005 | LI | 02.03.2005 | NL | 02.03.2005 | DK | 02.06.2005 | GR | 02.06.2005 | SE | 02.06.2005 | ES | 13.06.2005 | PT | 17.08.2005 | [2008/16] |
Précédent [2006/31] | AT | 02.03.2005 | |
BE | 02.03.2005 | ||
CH | 02.03.2005 | ||
FI | 02.03.2005 | ||
FR | 02.03.2005 | ||
LI | 02.03.2005 | ||
NL | 02.03.2005 | ||
DK | 02.06.2005 | ||
GR | 02.06.2005 | ||
ES | 13.06.2005 | ||
PT | 17.08.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 02.03.2005 | |
BE | 02.03.2005 | ||
CH | 02.03.2005 | ||
FI | 02.03.2005 | ||
LI | 02.03.2005 | ||
NL | 02.03.2005 | ||
DK | 02.06.2005 | ||
GR | 02.06.2005 | ||
ES | 13.06.2005 | ||
PT | 17.08.2005 | ||
Précédent [2006/12] | AT | 02.03.2005 | |
BE | 02.03.2005 | ||
CH | 02.03.2005 | ||
FI | 02.03.2005 | ||
LI | 02.03.2005 | ||
DK | 02.06.2005 | ||
ES | 13.06.2005 | ||
Précédent [2005/51] | AT | 02.03.2005 | |
BE | 02.03.2005 | ||
FI | 02.03.2005 | ||
Précédent [2005/46] | FI | 02.03.2005 | Cité dans | Recherche internationale | [A] - CHILD J, "INTELLIGENT HOME TECHNOLOGY LOOKS FOR LEVERAGE FROM RELATED MARKETS", COMPUTER DESIGN, (19971201), vol. 36, no. 12, pages 85 - 87, XP000754856 [A] 1,22 * page 87, column M, line 30 - column R, line 34 * | [A] - EVANS G, "CEBus. Defining the future of residential communications", AUSTRALIAN ELECTRONICS ENGINEERING, MARCH 1997, REED BUSINESS PUBLISHING, AUSTRALIA, ISSN 0004-9042, vol. 30, no. 3, pages 34 - 36, 38, XP002105591 [A] 1,22 * page 36, column L, line 10 - column M, line 7 * * page 38, column L, lines 4-10 * | [A] - MARKWATER B ET AL, "Design techniques for plug-and-play in "smart homes" and consumer products", ELECTRONIC DESIGN, 18 AUG. 1997, PENTON PUBLISHING, USA, ISSN 0013-4872, vol. 45, no. 17, pages 64 - 66, 68, XP002105592 [A] 1,22 * page 65, column L, line 19 - column R, line 44 * |