EP1045830 - DERIVES ALPHA-AMINOAMIDES UTILES EN TANT QU'AGENTS ANALGESIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.02.2004 Base de données mise à jour au 21.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.04.2004 [2004/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Newron Pharmaceuticals S.p.A. Via Ariosto, 21 20091 Bresso (MI) / IT | [2003/03] |
Précédent [2000/43] | Pour tous les Etats désignés Newron Pharmaceuticals S.p.A. Via R. Lepetit 34 21040 Gerenzano (Varese) / IT | Inventeur(s) | 01 /
PEVARELLO, Paolo Piazza San Pietro in Ciel d'Oro, 7/A I-27100 Pavia / IT | 02 /
VARASI, Mario Via Giambellino, 80 I-20146 Milan / IT | 03 /
SALVATI, Patricia Via Valera, 16/C I-20020 Arese / IT | 04 /
POST, Claes Nässelvägen 5 S-193 34 Sigtuna / SE | [2000/43] | Mandataire(s) | Sgarbi, Renato, et al Giambrocono & C. s.p.a. Via Rosolino Pilo 19/B 20129 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2000/43] | Sgarbi, Renato, et al Ing. A. Giambrocono & C. S.r.l. Via Rosolino Pilo 19/B 20129 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 98966617.7 | 12.12.1998 | [2000/43] | WO1998EP08157 | Numéro de priorité, date | GB19970027523 | 31.12.1997 Format original publié: GB 9727523 | [2000/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9935125 | Date: | 15.07.1999 | Langue: | EN | [1999/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1045830 | Date: | 25.10.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.07.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1045830 | Date: | 23.04.2003 | Langue: | EN | [2003/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.07.1999 | Classification | IPC: | C07C255/54, A61K31/165 | [2000/43] | CPC: |
C07C237/06 (EP,US);
C07C255/54 (EP,KR,US);
A61K31/165 (EP,US);
A61P25/04 (EP);
A61P29/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/43] | Titre | Allemand: | ALPHA-AMINOAMIDDERIVATE DIE ALS ANALGETISCHE MITTEL NÜTZLICH SIND | [2000/43] | Anglais: | ALPHA-AMINOAMIDE DERIVATIVES USEFUL AS ANALGESIC AGENTS | [2000/43] | Français: | DERIVES ALPHA-AMINOAMIDES UTILES EN TANT QU'AGENTS ANALGESIQUES | [2000/43] | Entrée dans la phase régionale | 06.07.2000 | Taxe nationale de base payée | 06.07.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.07.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.07.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 06.07.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.07.2000 | Requête en examen déposée [2000/43] | 20.02.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.03.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.11.2002 | Taxe de délivrance payée | 04.11.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB2059963 (ROBINS CO INC A H) [A] 1-12 * page 1, line 1 - line 50; example -; claim - *; | [DA]WO9014334 (ERBA CARLO SPA [IT]) [DA] 1-12 * page 1, line 21 - page 3, line 7; example -; claim - *; | [A]EP0525360 (KOREA RES INST CHEM TECH [KR]) [A] 1-12 * page 1, line 1 - page 5, line 25; example -; claim - *; | [DA]WO9705102 (PHARMACIA & UPJOHN SPA [IT], et al) [DA] 1-12* page 1, line 1 - line 26; example -; claim - *; | [PX] - PAOLO PEVARELLO ET AL., "Synthesis and Anticonvulsant Activity of a New Class of 2-[(Arylalkyl)amino]alkanamide Derivatives", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY., WASHINGTON US, (19980212), vol. 41, no. 4, pages 579 - 590, XP002101390 [PX] 7-11 * see page 580, column 1, scheme 1; page 582, table 2, entry 60; page 583, column 2, table 5, entry 60; page 587, column 1, lines 36 - 45 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm970599m |