EP1044074 - COMMANDE DE PROCESSUS D'APPLICATION DE PHOTORESIST A DETECTEUR DE VAPEUR DE SOLVANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.04.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.01.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, LU | publié le 10.02.2010 [2010/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASML Holding N.V. De Run 6501 5504 DR Veldhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2007/27] | Pour tous les Etats désignés ASML Holding N.V. De Run 6501 5504 DR Veldhoven / NL | ||
Précédent [2007/19] | Pour tous les Etats désignés ASML Holding N.V. De Run 1110 5503 LA Veldhoven / NL | ||
Précédent [2007/18] | Pour tous les Etats désignés ASML US, Inc. 8555 South River Parkway Tempe AZ 85284 / US | ||
Précédent [2000/42] | Pour tous les Etats désignés Silicon Valley Group, Inc. 2240 Ringwood Avenue San Jose, CA 95110 / US | Inventeur(s) | 01 /
Gurer, Emir 709 Coast Range Drive Scotts Valley, CA 95066 / US | 02 /
Litvak, Herbert 790 Lodgewood Court San Jose, CA 95120 / US | 03 /
Savage, Richard 5 Fox Sparrow Court Scotts Valley, CA 95066 / US | [2000/42] | Mandataire(s) | McGowan, Cathrine D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2004/40] | McGowan, Cathrine D Young & Co, 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | ||
Précédent [2000/42] | Potter, Julian Mark, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 98967092.2 | 08.12.1998 | [2000/42] | WO1998US26143 | Numéro de priorité, date | US19970987179 | 08.12.1997 Format original publié: US 987179 | [2000/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9929439 | Date: | 17.06.1999 | Langue: | EN | [1999/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1044074 | Date: | 18.10.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.06.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1044074 | Date: | 20.06.2007 | Langue: | EN | [2007/25] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP1044074 | Date: | 08.08.2007 | [2007/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.06.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.01.2006 | Classification | IPC: | B05D3/12, B05D3/02, B05D3/10, H01L21/469, B05C11/00, B05C11/02, C23C16/00 | [2000/42] | CPC: |
B05D1/005 (EP,KR,US);
B05C11/08 (EP,KR,US);
B05D3/0486 (EP,KR,US);
G03F7/162 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/42] | Titre | Allemand: | VERFAHRENSREGELUNG FÜR PHOTORESISTENTE BESCHICHTUNG MIT SOLVENTDAMPFSENSOR | [2007/25] | Anglais: | PHOTORESIST COATING PROCESS CONTROL WITH SOLVENT VAPOR SENSOR | [2007/25] | Français: | COMMANDE DE PROCESSUS D'APPLICATION DE PHOTORESIST A DETECTEUR DE VAPEUR DE SOLVANT | [2000/42] |
Précédent [2000/42] | VERFAHRENSREGELUNG FÜR PHOTORESISTENTE BESCHICHTUNG MITSOLVENTDAMPFSENSOR | ||
Précédent [2000/42] | PHOTORESIST COATING PROCESS CONTROL WITH SOLENT VAPOR SENSOR | Entrée dans la phase régionale | 03.07.2000 | Taxe nationale de base payée | 03.07.2000 | Taxe de recherche payée | 03.07.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.07.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.07.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 03.07.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.07.2000 | Requête en examen déposée [2000/42] | 22.06.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 18.08.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.04.2007 | Taxe de délivrance payée | 16.04.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP07007848.0 / EP1847328 | Opposition(s) | 25.03.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.06.2007 | BE | 20.06.2007 | CH | 20.06.2007 | CY | 20.06.2007 | DK | 20.06.2007 | FI | 20.06.2007 | LI | 20.06.2007 | SE | 20.09.2007 | GR | 21.09.2007 | ES | 01.10.2007 | PT | 20.11.2007 | LU | 08.12.2007 | IE | 10.12.2007 | MC | 31.12.2007 | [2010/06] |
Précédent [2009/15] | AT | 20.06.2007 | |
BE | 20.06.2007 | ||
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
FI | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
IE | 10.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Précédent [2008/48] | AT | 20.06.2007 | |
BE | 20.06.2007 | ||
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
IE | 10.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Précédent [2008/33] | AT | 20.06.2007 | |
BE | 20.06.2007 | ||
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Précédent [2008/23] | AT | 20.06.2007 | |
BE | 20.06.2007 | ||
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 20.06.2007 | |
BE | 20.06.2007 | ||
CH | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
Précédent [2008/16] | AT | 20.06.2007 | |
BE | 20.06.2007 | ||
CH | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | Citations: | Recherche | [A]US5095848 (IKENO MASAHIKO [JP]) [A] 1,16 * the whole document *; | [A]GB2277892 (FUJITSU LTD [JP]) [A] 1,16* the whole document *; | [A]US5571560 (LIN BURN J [US]) [A] 1,16 * the whole document *; | [A]US5670210 (MANDAL ROBERT P [US], et al) [A] 1,16 * the whole document *; | [A]EP0810478 (APPLIED MATERIALS INC [US]) [A] 1,16 * the whole document * | Recherche internationale | [A]US5417100 (MILLER LEROY J [US], et al); | [A]US5670210 (MANDAL ROBERT P [US], et al) |