EP0928916 - Insertion pour un robinet d'étranglement de débit à tounant sphérique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.11.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.11.2002 | Retrait de la demande | publié le 18.12.2002 [2002/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GRISWOLD CONTROLS, INC. 2803 Barranca Parkway Irvine, CA 92714 / US | [1999/28] | Inventeur(s) | 01 /
Marandi, Ali 4482 Elm Tree Lane Irvine, California 92612 / US | [1999/28] | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/28] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99100279.1 | 08.01.1999 | [1999/28] | Numéro de priorité, date | US19980004946 | 09.01.1998 Format original publié: US 4946 | [1999/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0928916 | Date: | 14.07.1999 | Langue: | EN | [1999/28] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0928916 | Date: | 20.12.2000 | [2000/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.11.2000 | Classification | IPC: | F16K5/06, F16K5/12 | [2000/51] | CPC: |
F16K5/0605 (EP,US);
F16K5/10 (US);
F16K5/12 (EP);
Y10T137/5283 (EP,US)
|
Précédent IPC [1999/28] | F16K5/10 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1999/28] | Titre | Allemand: | Einsatz für einen Strömungsdrosselkugelhahn | [1999/28] | Anglais: | Insert for flow throttling ball valves | [1999/28] | Français: | Insertion pour un robinet d'étranglement de débit à tounant sphérique | [1999/28] | Procédure d'examen | 20.06.2001 | Requête en examen déposée [2001/34] | 24.10.2002 | Demande retirée par le demandeur [2002/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4172584 (LEGRIS ANDRE [FR]) [A] 1-3,5,6,11,12,16,17,27 * column 4, line 18 - line 49 * * column 5, line 15 - line 43 * * column 6, line 52 - line 55 ** figures 1,2,8,16 *; | [XA]DE4115101 (TOTAL FEUERSCHUTZ GMBH [DE]) [X] 9,13,15,17,25,26 * column 1, line 67 - column 2, line 46 * * figures 1,4-11; claim 9 * [A] 1,18,19,24 | par le demandeur | US5593135 |