EP0938988 - Support pour ressort [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.04.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.05.2007 [2007/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2006/25] | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1999/35] | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Rispeter, Siegfried Uhlandstrasse 13 74354 Besigheim / DE | 02 /
Lauer, Jürgen Hofmeisterstrasse 9 70565 Stuttgart / DE | [1999/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 99100484.7 | 12.01.1999 | [1999/35] | Numéro de priorité, date | DE1998108021 | 26.02.1998 Format original publié: DE 19808021 | [1999/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0938988 | Date: | 01.09.1999 | Langue: | DE | [1999/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0938988 | Date: | 28.05.2003 | [2003/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0938988 | Date: | 21.06.2006 | Langue: | DE | [2006/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.2003 | Classification | IPC: | B60G15/06 | [1999/35] | CPC: |
B60G21/0551 (EP,US);
B60G15/063 (EP,US);
B60G2202/312 (EP,US);
B60G2204/1224 (EP,US);
B60G2204/1242 (EP,US);
B60G2204/418 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2004/08] |
Précédent [1999/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Federabstützung | [1999/35] | Anglais: | Spring support | [1999/35] | Français: | Support pour ressort | [1999/35] | Procédure d'examen | 28.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/05] | 02.04.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.08.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.12.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.04.2006 | Taxe de délivrance payée | 26.04.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.03.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3892397 (NICHOLLS LAWRENCE GEORGE) [A] 1 * column 1, line 45 - line 56; figure 4 *; | [DA]DE8802370U (FICHTEL UND SACHS AG) [DA] 1,3* figures 1,2 *; | [Y]US4771996 (MARTINEZ JR GUILLERMO [US], et al) [Y] 5 * figures 3-5 * * column 4, line 56 - line 65; claim 2 *; | [Y]DE4129645 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [Y] 1,2,5 * figures 1,2 *; | [A]DE4129644 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 3 * figures 1,2 *; | [A]US5326084 (MEVISSEN PETER [DE], et al) [A] 1 * figures 1,6 * * column 1, line 36 - line 43 * * column 2, line 44 - line 45 * * column 2, line 65 - column 3, line 5 *; | [Y]GB2283711 (ACG FRANCE [FR], et al) [Y] 1,2,5 * figures 1,6,8 * * page 7, line 25 - page 8, line 2; claim 3 *; | [A]DE19632183 (MANNESMANN SACHS AG [DE]) [A] 1 * figures 1,2 * | par le demandeur | DE8802370U |