EP0932290 - Circuit et procédé d'interface pour un dispositif de communication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.02.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2002 | Demande réputée retirée | publié le 03.04.2002 [2002/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MOTOROLA LTD Property Operations, Midpoint Alencon Link, Basingstoke Hampshire RG21 7PL / GB | [N/P] |
Précédent [1999/30] | Pour tous les Etats désignés MOTOROLA LTD Property Operations, Midpoint Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PL / GB | Inventeur(s) | 01 /
Dunn, John Alexander 16, Chiswick Village, Chiswick London W4 3BY / GB | [1999/30] | Mandataire(s) | Morgan, Marc Motorola European IP Operations Midpoint Alencon Link Basingstoke Hampshire RG21 7PL / GB | [N/P] |
Précédent [1999/30] | Morgan, Marc Motorola European Intellectual Property Operations, Midpoint, Alencon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99101153.7 | 21.01.1999 | [1999/30] | Numéro de priorité, date | GB19980001276 | 21.01.1998 Format original publié: GB 9801276 | [1999/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0932290 | Date: | 28.07.1999 | Langue: | EN | [1999/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.06.1999 | Classification | IPC: | H04M11/06 | [1999/30] | CPC: |
H04L27/0002 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2001/50] |
Précédent [1999/30] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | 28.01.2000 | LT | 28.01.2000 | LV | 28.01.2000 | RO | 28.01.2000 | SI | 28.01.2000 | Titre | Allemand: | Schnittstellenschaltung und Verfahren für eine Kommunikationseinrichtung | [1999/30] | Anglais: | Interface apparatus and method for a communications device | [1999/30] | Français: | Circuit et procédé d'interface pour un dispositif de communication | [1999/30] | Procédure d'examen | 01.08.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/14] | 05.10.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/14] | 31.12.2099 | Requête en examen déposée [2001/50] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2001 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US4723267 (JONES KENNETH D ET AL) [X] 1-5,12 * column 2, line 48 - line 63 * * column 4, line 8 - line 30 * [A] 6-11,13-15; | [A]EP0556544 (MARTIGNONI ELECTRONICS AG) [A] 1-15 * abstract * * column 4, line 23 - line 42 *; | [A]US5600715 (BINGEL THOMAS J) [A] 1-15 * column 1, line 41 - line 45 * |