EP0933559 - Variateur continu de vitesse à rouleaux de traction [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.02.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.04.2004 [2004/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NISSAN MOTOR COMPANY LIMITED 2 Takara-cho Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa 221-0023 / JP | [N/P] |
Précédent [1999/31] | Pour tous les Etats désignés NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 2, Takara-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Mori, Haruhito 7-8-5, Shukugawara, Tama-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 214-0021 / JP | 02 /
Nakano, Masaki 2140-41, Kamiiida-cho, Izumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa 245-0018 / JP | 03 /
Sugihara, Jun 2-92, Urago-cho Yokosuka-shi, Kanagawa 237-0062 / JP | [1999/31] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/31] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99101332.7 | 25.01.1999 | [1999/31] | Numéro de priorité, date | JP19980016622 | 29.01.1998 Format original publié: JP 1662298 | [1999/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0933559 | Date: | 04.08.1999 | Langue: | EN | [1999/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0933559 | Date: | 06.10.1999 | [1999/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0933559 | Date: | 23.04.2003 | Langue: | EN | [2003/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.08.1999 | Classification | IPC: | F16H15/38 | [1999/31] | CPC: |
F16H15/38 (EP,US);
Y10T403/7021 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/24] |
Précédent [1999/31] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Stufenloses Reibrollengetriebe | [1999/31] | Anglais: | Friction roller type continuously variable transmission | [1999/31] | Français: | Variateur continu de vitesse à rouleaux de traction | [1999/31] | Procédure d'examen | 25.01.1999 | Requête en examen déposée [1999/31] | 20.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.08.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.11.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.03.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.06.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.10.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.01.2003 | Taxe de délivrance payée | 22.01.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PDX]EP0882910 (NISSAN MOTOR [JP]) [PDX] 1,2,6-12 * figure 5 *; | [A]JPH08145134 ; | JPH08145134 [ ] (NIPPON SEIKO KK) [ ] * figure 2 *; | [A]US4905529 (NAKANO MASAKI [JP]) [A] 1 * figure 5 *; | [A]US4955246 (NAKANO MASAKI [JP]) [A] 1 * figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961031), vol. 096, no. 010, & JP08145134 A 19960604 (NIPPON SEIKO KK) [A] 1 * abstract * | par le demandeur | JPH01295070 | JPH09147354 | JPH1016622 | US19980090183 |