EP1033466 - Dispositif de protection pour panneau de remplissage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 19.12.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.12.2003 | Retrait de la demande | publié le 04.02.2004 [2004/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés An der Heiden, Dominik Westfalenweg 93 48485 Wesel / DE | [2000/36] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2000/36] | Mandataire(s) | Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2000/36] | Stenger, Watzke & Ring Patentanwälte Kaiser-Friedrich-Ring 70 40547 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99103629.4 | 25.02.1999 | [2000/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1033466 | Date: | 06.09.2000 | Langue: | DE | [2000/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.08.1999 | Classification | IPC: | E06B3/58, E06B5/11 | [2000/36] | CPC: |
E06B3/5892 (EP);
E06B5/116 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL [2001/21] |
Précédent [2000/36] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | SI | 17.12.1999 | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Sicherung eines Ausfachelementes | [2000/36] | Anglais: | Protection device for infill panel | [2000/36] | Français: | Dispositif de protection pour panneau de remplissage | [2000/36] | Procédure d'examen | 27.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/36] | 02.04.2001 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 11.07.2001 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) CY, DK, FI, IE, MC, PT, SE | 27.12.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.06.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.07.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.12.2003 | Demande retirée par le demandeur [2004/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 26.04.2001 | CY   M01   Pas encore payé | 26.04.2001 | DK   M01   Pas encore payé | 26.04.2001 | FI   M01   Pas encore payé | 26.04.2001 | IE   M01   Pas encore payé | 26.04.2001 | MC   M01   Pas encore payé | 26.04.2001 | PT   M01   Pas encore payé | 26.04.2001 | SE   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE19701281 (FEK HAUSTUERFUELLUNGEN GMBH) [X] 1,2,4-9,11 * column 5, line 31 - column 7, line 17; figure - *; | [X]DE8507808U (REPOL OLYESTER-PRODUKTE) [X] 1,4,7,9,11-14 * page 6, line 1 - page 7, line 24 * * page 11, paragraph 3 * * page 12, line 26 - page 13, line 18 * * figure - *; | [X]DE3907654 (RIEXINGER TUERENWERK) [X] 1,6,11 * column 1, line 43 - column 2, line 56; figure - *; | [XY]DE19741788 (PIP AG) [X] 1,5,7,11,14 * column 1, line 36 - column 2, line 55; figure - * [Y] 2; | [YA]DE2751424 (SCHOERGHUBER OHG) [Y] 2 * the whole document * [A] 1,7,9,11,14; | [A]GB2283043 (J K R SERVICES LIMITED) [A] 1,2,6,7,9,11 * page 5, line 26 - page 7, line 7; figure - * |