blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0947492

EP0947492 - Procédé pour la préparation de citral [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  13.08.2004
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip13.08.2004Aucune opposition formée dans le délaipublié le 29.09.2004  [2004/40]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
F. Hoffmann-La Roche AG
4070 Basel / CH
[N/P]
Précédent [1999/40]Pour tous les Etats désignés
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
4070 Basel / CH
Inventeur(s)01 / Bonrath, Werner
140 Haslacherstrasse
79115 Freiburg / DE
[1999/40]
Numéro de la demande, date de dépôt99105903.124.03.1999
[1999/40]
Numéro de priorité, dateEP1998010575730.03.1998         Format original publié: EP 98105757
[1999/40]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP0947492
Date:06.10.1999
Langue:DE
[1999/40]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0947492
Date:08.10.2003
Langue:DE
[2003/41]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP19.08.1999
ClassificationIPC:C07C45/51, C07C47/20
[1999/40]
CPC:
C07C45/512 (EP,US)
C-Set:
C07C45/512, C07C47/21 (EP,US)
Etats contractants désignésBE,   CH,   DE,   DK,   ES,   FR,   GB,   IE,   IT,   LI,   NL,   SE [2000/24]
Précédent [1999/40]AT,  BE,  CH,  CY,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE 
TitreAllemand:Verfahren zur Herstellung von Citral[1999/40]
Anglais:Process for the preparation of citral[1999/40]
Français:Procédé pour la préparation de citral[1999/40]
Procédure d'examen23.03.2000Requête en examen déposée  [2000/20]
25.07.2002Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
14.11.2002Réponse à une notification de la division dexamen
17.04.2003Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
06.08.2003Taxe de délivrance payée
06.08.2003Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)09.07.2004Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/40]
Taxes payéesTaxe annuelle
16.03.2001Taxe annuelle Année du brevet 03
13.03.2002Taxe annuelle Année du brevet 04
11.03.2003Taxe annuelle Année du brevet 05
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipSE08.01.2004
[2004/24]
Citations:Recherche[DY]GB1204754  (RHONE POULENC SA [FR]) [DY] 1-10 * page 1 - page 3; example 23 *;
 [Y]EP0240431  (RHONE POULENC SANTE [FR]) [Y] 1-10 * page 2, line 59 - page 3, line 53 *
 [DX]  - C.Y. LORBER AND J.A. OSBORN, "Cis-dioxomolybdenum (VI) complexes as new catalysts for the Meyer-Schuster Rearrangement", TETRAHEDRON LETTERS, (1996), vol. 37, no. 6, pages 853 - 856, XP004030279 [DX] 1-10 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0040-4039(95)02324-0
 [Y]  - ERMAN, M. B. ET AL, "The rearrangement of tertiary propargyl alcohols to.alpha.,.beta.-unsaturated aldehydes in the presence of polymeric organosilyl vanadates", TETRAHEDRON LETT. (1976), (34), 2981-4 CODEN: TELEAY, XP002107749 [Y] 1-10 * page 2984 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4039(01)85506-4
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.