EP0950932 - Garde-temps dont un des affichages s'étend sur un arc de cercle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.05.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 29.07.2009 [2009/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daniel Roth et Gérald Genta Haute Horlogerie SA 42, chemin du Grand-Puits, Case Postale 382 1217 Meyrin 1 / CH | [N/P] |
Précédent [2004/05] | Pour tous les Etats désignés Daniel Roth et Gerald Genta Haute Horlogerie SA 42, chemin du Grand-Puits, Case Postale 382 1217 Meyrin 1 / CH | ||
Précédent [1999/42] | Pour tous les Etats désignés Daniel Roth S.A. Rue de la Gare 4 1347 Le Sentier / CH | Inventeur(s) | 01 /
Roth, Daniel Rue de l'Arcadie 43 1347 Le Sentier / CH | [1999/42] | Mandataire(s) | Moinas, Michel, et al Moinas & Savoye S.A. Rue Plantamour 42 1201 Genève / CH | [N/P] |
Précédent [2009/31] | Moinas, Michel, et al Moinas & Savoye S.A. Rue Plantamour 42 1201 Genève / CH | ||
Précédent [2001/06] | Moinas, Michel, et al MOINAS SAVOYE & CRONIN, 42 rue Plantamour 1201 Genève / CH | ||
Précédent [1999/42] | Ravenel, Thierry Gérard Louis, et al I C B, Ingénieurs Conseils en Brevets SA, 7, rue des Sors 2074 Marin / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 99107541.7 | 15.04.1999 | [1999/42] | Numéro de priorité, date | EP19980106985 | 17.04.1998 Format original publié: EP 98106985 | [1999/42] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0950932 | Date: | 20.10.1999 | Langue: | FR | [1999/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0950932 | Date: | 30.06.2004 | Langue: | FR | [2004/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.08.1999 | Classification | IPC: | G04B19/08 | [1999/42] | CPC: |
G04B19/082 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [2000/26] |
Précédent [1999/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Zeitmesser,dessen eine Anzeige sich über einen Kreissektor erstreckt | [1999/42] | Anglais: | Timepiece with one of the displays extending along an arc of a circle | [1999/42] | Français: | Garde-temps dont un des affichages s'étend sur un arc de cercle | [1999/42] | Procédure d'examen | 20.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/25] | 25.04.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.11.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.02.2004 | Taxe de délivrance payée | 18.02.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.03.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2002 | 04   M06   Taxe payée le   29.07.2002 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]CH165551 (STROUN FRERES SOCIETE ANONYME [CH]) [X] 1,6 * the whole document *; | [X]FR2667406 (TUNG HUANG CHANG) [X] 1,6 * the whole document *; | [A]EP0788036 (GERALD GENTA S A [CH]) [A] 1,2,7 * the whole document *; | [A]FR647409 (ETABLISSEMENTS LANCEL SOC D) [A] 3 * page 1, line 47 - page 2, line 14 * | par le demandeur | DE29607071U | CH33813 |