EP0961319 - Interconnexion integrée et souple [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.04.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.04.2011 | Demande réputée retirée | publié le 25.05.2011 [2011/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Xerox Square - 20A Rochester, NY 14644 / US | [N/P] |
Précédent [1999/48] | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Xerox Square - 20A Rochester, New York 14644 / US | Inventeur(s) | 01 /
Wong, Kaiser H. 1128 Dahlia Way Torrance, California 90502 / US | 02 /
Mojarradi, Mohammad M. 150 N.W. Terre View Drive Apt. 1-44 Pullman, Washington 99163 / US | 03 /
Zomorrodi, Mehrdad 7621 Carmenita Lane West Hills, California 91304 / US | [1999/48] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [1999/48] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99110300.3 | 27.05.1999 | [1999/48] | Numéro de priorité, date | US19980085939 | 28.05.1998 Format original publié: US 85939 | US19980085763 | 28.05.1998 Format original publié: US 85763 | [1999/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0961319 | Date: | 01.12.1999 | Langue: | EN | [1999/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0961319 | Date: | 24.04.2002 | [2002/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.03.2002 | Classification | IPC: | H01L23/538, H01L23/482 | [2002/04] | CPC: |
H01L23/4822 (EP);
H01L24/01 (EP);
H01L2924/01029 (EP);
H01L2924/12042 (EP);
H01L2924/14 (EP)
| C-Set: |
H01L2924/12042, H01L2924/00 (EP);
H01L2924/14, H01L2924/00 (EP) |
Précédent IPC [1999/48] | H01L23/538 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/03] |
Précédent [1999/48] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Integrierte, flexible Verbindung | [1999/48] | Anglais: | Integrated flexible interconnection | [1999/48] | Français: | Interconnexion integrée et souple | [1999/48] | Procédure dexamen | 24.10.2002 | Requête en examen déposée [2003/01] | 28.11.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.04.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.12.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/21] | 05.01.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 02.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 02.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2010 | 12   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US5452182 (KORNRUMPF WILLIAM P ET AL) [X] 1-3 * column 7, line 47 - column 9, line 47; figure 1 * [Y] 4-6; | [Y]US4086375 (LACHAPELLE JR THEODORE J ET AL) [Y] 3-6 * column 2, lines 10-12 *; | [XY]US4783695 (EICHELBERGER CHARLES W ET AL) [X] 1,2 * column 5, line 57 - column 9, line 55; figures 1,2 * [Y] 3-6; | [X]US4246595 (NOYORI MASAHARU ET AL) [X] 1-3 * column 3, line 36 - column 6, line 20; figures 4,5 *; | [X]US3947952 (MILLER THOMAS SAMUEL ET AL) [X] 1 * column 2, line 39 - column 3, line 61; figures 1-6 *; | [A]US4011144 (BACHMAN ALBERT K) [A] 1 * see the whole document *; | [A]JPS62165955 ; | [Y]EP0740343 (MATSUSHITA ELECTRONICS CORP ;MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (JP)) [Y] 7 * page 4, column 5, line 29 - page 5, column 7, line 25 *; | [Y]DE4226167 (SEL ALCATEL AG) [Y] 7 * page 3, line 61 - page 4, line 6 *; | [Y]EP0749157 (AT & T CORP) [Y] 7 * page 2, column 2, line 50 - page 5, column 7, line 26 *; | [Y]US5277756 (DION JOHN B) [Y] 7 * column 5, line 23 - column 6, line 40 *; | [A]EP0475223 (NIPPON ELECTRIC CO) [A] 7 * see Abstract*; | [A]EP0348972 (SHARP KK) [A] 7 * page 3, column 4, line 45 - page 4, column 5, line 27 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880109), vol. 012, no. 007, Database accession no. (E - 571), & JP62165955 A 19870722 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [A] 1-6 * abstract * |