EP0989785 - Circuit amélioré pour lampe à décharge basse pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.01.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.01.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.03.2003 [2003/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/13] | Pour tous les Etats désignés Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | ||
Précédent [2000/13] | Pour tous les Etats désignés Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Fischer, Klaus Pfarrer-Melcher-Weg 23 86316 Friedberg / DE | 02 /
Reiser, Ludwig Brahmsstrasse 31 86368 Gersthofen / DE | [2000/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 99112640.0 | 02.07.1999 | [2000/13] | Numéro de priorité, date | DE1998138830 | 26.08.1998 Format original publié: DE 19838830 | [2000/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0989785 | Date: | 29.03.2000 | Langue: | DE | [2000/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0989785 | Date: | 12.04.2000 | [2000/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0989785 | Date: | 27.03.2002 | Langue: | DE | [2002/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.2000 | Classification | IPC: | H05B41/00, G05F1/00, H01J61/52, H05B37/02, H05B41/285, H05B41/38 | [2000/15] | CPC: |
H05B41/386 (EP,US);
H05B41/36 (KR);
H05B41/39 (EP,US);
Y10S315/05 (EP,US);
Y10S315/07 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/13] | H05B41/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL [2000/52] |
Précédent [2000/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verbesserte Anlaufschaltung für Niederdruck-Entladungslampe | [2000/13] | Anglais: | Circuit improvement for low pressure discharge lamp | [2000/13] | Français: | Circuit amélioré pour lampe à décharge basse pression | [2000/13] | Procédure d'examen | 10.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/27] | 18.10.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.04.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.09.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.09.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.12.2001 | Taxe de délivrance payée | 17.12.2001 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.12.2002 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH06283142 ; | [X]EP0483082 (MARELLI AUTRONICA [IT]) [X] 1-5 * column 1, lines 1-3 ** column 3, line 18 - column 7, line 24; figures 2,4; claims 1-7 *; | [X]US5404083 (NILSSEN OLE K [US]) [X] 1-5 * column 1, lines 26-30 * * column 4, line 6 - column 7, line 18; figure 1; claims 1-12 *; | [X]US5710489 (NILSSEN OLE K [US]) [X] 1-5 * column 1, line 59 - column 2, line 19 * * column 3, line 36 - column 5, line 47; figure 1; claims 1-15 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19950228), vol. 1995, no. 01, & JP06283142 A 19941007 (TOSHIBA LIGHTING & TECHNOL CORP) [X] 1-5 * abstract * |