EP0977474 - Blindage contre les champs électromagnétiques basses fréquences [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.04.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.2008 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 24.12.2008 [2008/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SCT Steel Consulting Terni S.r.l. Via Cavour, 3 05100 Terni / IT | [2000/05] | Inventeur(s) | 01 /
Gubiotti, Roberto Via Casagrande, 66 05100 Terni / IT | [2000/05] | Mandataire(s) | Gervasi, Gemma, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2000/05] | Gervasi, Gemma, Dr., et al NOTARBARTOLO & GERVASI Srl, Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 99114474.2 | 23.07.1999 | [2000/05] | Numéro de priorité, date | IT1998RM00503 | 29.07.1998 Format original publié: IT RM980503 | [2000/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0977474 | Date: | 02.02.2000 | Langue: | EN | [2000/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0977474 | Date: | 10.05.2000 | [2000/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0977474 | Date: | 01.06.2005 | Langue: | EN | [2005/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.03.2000 | Classification | IPC: | H05K9/00 | [2000/05] | CPC: |
H05K9/0003 (EP);
H01F1/14775 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/05] | Titre | Allemand: | Abschirmung gegen elektromagnetisches Feld niedriger Frequenz | [2004/47] | Anglais: | Shielding of low frequency electromagnetic fields | [2004/47] | Français: | Blindage contre les champs électromagnétiques basses fréquences | [2000/05] |
Précédent [2000/05] | Abschirmung gegen elektromagnetischen Feld niedriger Frequenz | ||
Précédent [2000/05] | Screening of low frequency electromagnetic fields | Procédure d'examen | 06.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/01] | 28.05.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.09.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.10.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.02.2005 | Taxe de délivrance payée | 15.02.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 01.06.2005 | BE | 01.06.2005 | CH | 01.06.2005 | ES | 01.06.2005 | FI | 01.06.2005 | FR | 01.06.2005 | IT | 01.06.2005 | LI | 01.06.2005 | NL | 01.06.2005 | CY | 23.07.2005 | LU | 23.07.2005 | IE | 25.07.2005 | MC | 31.07.2005 | DK | 01.09.2005 | GB | 01.09.2005 | GR | 01.09.2005 | SE | 01.09.2005 | DE | 02.09.2005 | PT | 03.11.2005 | [2008/52] |
Précédent [2008/45] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
IT | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
CY | 23.07.2005 | ||
LU | 23.07.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
FR | 31.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2008/16] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
IT | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
CY | 23.07.2005 | ||
LU | 23.07.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2007/26] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
CY | 23.07.2005 | ||
LU | 23.07.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2007/21] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
CY | 23.07.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
LU | 01.08.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2007/18] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
ES | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
LU | 01.08.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GB | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2006/35] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
DE | 02.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2006/28] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2006/26] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
DK | 01.09.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2006/25] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
IE | 25.07.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2006/22] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
NL | 01.06.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
CH | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
LI | 01.06.2005 | ||
GR | 01.09.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
PT | 03.11.2005 | ||
Précédent [2006/13] | AT | 01.06.2005 | |
BE | 01.06.2005 | ||
FI | 01.06.2005 | ||
SE | 01.09.2005 | ||
Précédent [2005/52] | FI | 01.06.2005 | |
SE | 01.09.2005 | ||
Précédent [2005/50] | SE | 01.09.2005 | Citations: | Recherche | [A]JPH0373598 ; | [A]JPH0354895 ; | [A]GB2225327 (KITAGAWA IND CO LTD [JP]) [A] 1-14* abstract *; | [A]US5045637 (SATO TAKASHI [JP], et al) [A] 1-14 * column 3, line 6 - line 33 *; | [XA]DE4205102 (WEYAND KURT DR ING [DE]) [X] 1 * the whole document * [A] 2-14 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910620), vol. 015, no. 240, Database accession no. (E - 1079), & JP03073598 A 19910328 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1-14 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910522), vol. 015, no. 200, Database accession no. (E - 1070), & JP03054895 A 19910308 (BOUON KOGYO KK) [A] 1-14 * abstract * |