Etats contractants désignés | DE | | FR | | GB | | SE | | Procédure dexamen | 09.04.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2003/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2002 | 04   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 23.02.2000 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE FR GB SE | | Date de lévénement: | 23.02.2000 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Date de lévénement: | 18.10.2000 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20000817 | | Date de lévénement: | 08.11.2000 | | Description de lévénement: | DESIGNATION FEES PAID | Free Format Text: | DE FR GB SE | | Date de lévénement: | 10.09.2003 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20030301 | | Date de lévénement: | 07.01.2000 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 25.07.2003 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |