EP0978441 - Dispositif détecteur du point milieu de l'angle de rotation du volant et direction assistée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.01.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.01.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.02.2008 [2008/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [2007/11] |
Précédent [2006/24] | Pour tous les Etats désignés JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | ||
Précédent [2000/06] | Pour tous les Etats désignés Koyo Seiko Co., Ltd. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kaji, Hiroaki, c/o JTEKT Corporation No. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | 02 /
Sakamaki, Masahiko, c/o JTEKT Corporation No. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | [2007/04] |
Précédent [2000/06] | 01 /
Kaji, Hiroaki, c/o Koyo Seiko Co., Ltd. No. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | ||
02 /
Sakamaki, Masahiko, c/o Koyo Seiko Co., Ltd. No. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-0081 / JP | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2000/06] | Selting, Günther, Dipl.-Ing. Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99115214.1 | 31.07.1999 | [2000/06] | Numéro de priorité, date | JP19980219447 | 03.08.1998 Format original publié: JP 21944798 | [2000/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0978441 | Date: | 09.02.2000 | Langue: | EN | [2000/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0978441 | Date: | 20.11.2002 | [2002/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0978441 | Date: | 14.03.2007 | Langue: | EN | [2007/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.10.2002 | Classification | IPC: | B62D15/02 | [2000/06] | CPC: |
B62D15/02 (EP,US);
B62D5/065 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/32] |
Précédent [2000/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Ermittlung des Mittelpunktes des Lenkungswinkels und Servolenkung | [2000/06] | Anglais: | Steering angle middle point detecting device and power steering apparatus | [2000/06] | Français: | Dispositif détecteur du point milieu de l'angle de rotation du volant et direction assistée | [2000/06] | Procédure d'examen | 30.11.2002 | Requête en examen déposée [2003/05] | 15.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.11.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.02.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.05.2006 | Taxe de délivrance payée | 30.05.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.12.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DA]JPS62231874 ; | [A]EP0350819 (KOYO SEIKO CO [JP]) [A] 1-10 * figure 13; claim 2 *; | [A]EP0546789 (MITSUBISHI MOTORS CORP [JP]) [A] 1-10 * claims 14,15,17,19-21 *; | [PA]EP0900711 (KOYO SEIKO CO [JP]) [PA] 1-10* figure 2; claims 3,4 * | [DA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880331), vol. 012, no. 098, Database accession no. (M - 680), & JP62231874 A 19871012 (DAIHATSU MOTOR CO LTD) [DA] 1-10 * abstract * | par le demandeur | JPH02197465 | JPH0643188 | JPH08198129 |