Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
18.01.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.02.2008 [2008/08] |
09.02.2007 | Délivrance (prévue) | publié le 14.03.2007 [2007/11] |
22.12.2006 | Changement - inventeur | publié le 24.01.2007 [2007/04] |
04.08.2006 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
09.06.2006 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
09.06.2006 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
12.05.2006 | Changement - demandeur | publié le 14.06.2006 [2006/24] |
03.02.2006 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
18.11.2005 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
05.08.2005 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
13.07.2005 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
09.08.2004 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
22.10.2003 | Annulation: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension | |
22.10.2003 | Annulation: Etat autorisant l'extension retiré | |
08.08.2003 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
20.06.2003 | Liste definitive des désignations | publié le 06.08.2003 [2003/32] |
13.12.2002 | Requête en examen présentée | publié le 29.01.2003 [2003/05] |
04.10.2002 | Publication du rapport de recherche | publié le 20.11.2002 [2002/47] |
14.08.2002 | Taxe annuelle | |
03.08.2001 | Taxe annuelle | |
23.12.1999 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 09.02.2000 [2000/06] |