EP1003147 - Système de guidage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.08.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 16.07.2008 [2008/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HEWI Heinrich Wilke GmbH Prof.-Bier-Strasse 1-5 34454 Bad Arolsen / DE | [N/P] |
Précédent [2000/21] | Pour tous les Etats désignés HEWI HEINRICH WILKE GMBH Prof.-Bier-Strasse 1-5 34454 Bad Arolsen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Kaupe, Jürgen Amstelstr. 11 D-34516 Vöhl-Marienhagen / DE | 02 /
Bossdorf, Stefan Sternstr. 14 D-34123 Kassel / DE | [2000/21] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Précédent [2000/21] | Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99117132.3 | 31.08.1999 | [2000/21] | Numéro de priorité, date | DE19982020819U | 20.11.1998 Format original publié: DE 29820819 U | [2000/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1003147 | Date: | 24.05.2000 | Langue: | DE | [2000/21] | Classification | IPC: | G09F7/00, G09F19/22 | [2000/21] | CPC: |
G09F15/00 (EP);
G09F7/14 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/21] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Führungs- und Leitsystem | [2000/21] | Anglais: | Guiding system | [2000/21] | Français: | Système de guidage | [2000/21] | Procédure dexamen | 01.03.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/38] | 15.04.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2002 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |