EP0985546 - Agent de protection de surface, et solution de mouillage pour plaques d'impression lithographique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.03.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.03.2004 | Demande réputée retirée | publié le 12.05.2004 [2004/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210, Nakanuma Minami-Ashigara-shi, Kanagawa / JP | [N/P] |
Précédent [2000/11] | Pour tous les Etats désignés FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210,Nakanuma, Minami-ashigara-shi Kanagawa / JP | Inventeur(s) | 01 /
Matsumoto, Hiroshi Fuji Photo Film Co., Ltd., 4000, Kawashiri Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka / JP | 02 /
Harada, Yasue Fuji Photo Film Co., Ltd., 4000, Kawashiri Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka / JP | [2000/11] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/11] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99117466.5 | 09.09.1999 | [2000/11] | Numéro de priorité, date | JP19980254732 | 09.09.1998 Format original publié: JP 25473298 | JP19980271677 | 25.09.1998 Format original publié: JP 27167798 | [2000/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0985546 | Date: | 15.03.2000 | Langue: | EN | [2000/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.11.1999 | Classification | IPC: | B41N3/08 | [2000/11] | CPC: |
B41N3/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2000/48] |
Précédent [2000/11] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Mittel zum Oberflächenschutz und Feuchtigkeitslösung für Flachdruckplatte | [2000/11] | Anglais: | Surface protective agent, and fountain solution composition for lithographic printing plate | [2000/11] | Français: | Agent de protection de surface, et solution de mouillage pour plaques d'impression lithographique | [2000/11] | Procédure dexamen | 31.08.2000 | Requête en examen déposée [2000/44] | 16.09.2000 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 30.01.2001 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 30.06.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/20] | 10.12.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 08.11.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | BE   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | CH   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | CY   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | DK   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | ES   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | FI   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | FR   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | GR   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | IE   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | IT   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | LU   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | MC   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | NL   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | PT   M01   Pas encore payé | 08.11.2000 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2003 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5714302 (URASAKI JUN [JP], et al) [X] 1,2 * column 6, line 7 - line 9 * * column 3, line 10 - line 36 *; | [A]EP0304662 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD [JP]) [A] 1,2 * page 3 - page 4 *; | [A]EP0504916 (KAO CORP [JP], et al) [A] 1,2 * page 4, line 17 - line 27 * * claims 1,4 *; | [A]US5126068 (BURKE JOHN J [US], et al) [A] 1,2 * column 3, line 7 - line 17 * |