EP0989433 - Système optique et appareil optique ayant cet système optique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.02.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.04.2008 | Changement - mandataire | publié le 28.05.2008 [2008/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo 146-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2000/13] | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo 146-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sunaga, Toshihiro Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | 02 /
Akiyama, Takeshi Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo / JP | [2000/13] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/22] | TBK-Patent Bavariaring 4-6 80336 München / DE | ||
Précédent [2005/33] | TBK-Patent Bavariaring 4-6 80336 München / DE | ||
Précédent [2000/13] | Pellmann, Hans-Bernd, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99118557.0 | 20.09.1999 | [2000/13] | Numéro de priorité, date | JP19980284802 | 21.09.1998 Format original publié: JP 28480298 | JP19990260240 | 14.09.1999 Format original publié: JP 26024099 | [2000/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0989433 | Date: | 29.03.2000 | Langue: | EN | [2000/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0989433 | Date: | 31.05.2000 | [2000/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.04.2000 | Classification | IPC: | G02B17/08, G02B15/14, G02B15/16, G02B13/18 | [2000/21] | CPC: |
G02B17/086 (EP,KR,US);
G02B15/14 (KR);
G02B17/0848 (EP,KR,US);
G02B17/0896 (EP,KR,US)
|
Précédent IPC [2000/13] | G02B15/14, G02B17/08 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2001/07] |
Précédent [2000/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Optisches System und dieses aufweisendes optisches Gerät | [2000/13] | Anglais: | Optical system and optical apparatus having the same | [2000/13] | Français: | Système optique et appareil optique ayant cet système optique | [2000/13] | Procédure dexamen | 19.10.2000 | Requête en examen déposée [2000/50] | 11.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.10.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.03.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.10.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/14] | 07.11.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/14] | Requête en poursuite de la procédure de: | 01.10.2004 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.10.2004 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.10.2004 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2005 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0802436 (CANON KK [JP]) [A] 1-6,8,9,11; | [A]EP0790513 (CANON KK [JP]) [A] 1,2,4,5,9,11; | [A]EP0730180 (CANON KK [JP]) [A] 1-6; | [A]EP0730169 (CANON KK [JP]) [A] 1,2,4-6,9 |