EP0992329 - Procédé de fabrication de copies à une échelle plus grande ou plus petite d'objets tridimensionnels, et copies obtenues par ce procédé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.07.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.07.2001 | Demande réputée retirée | publié le 05.09.2001 [2001/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Brouwers, Michel (El-Zahra) c/o Bettina Dummer, Seestrasse 123a 86938 Schondorf/Ammersee / DE | [2000/15] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2000/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 99119191.7 | 07.10.1999 | [2000/15] | Numéro de priorité, date | DE1998146129 | 08.10.1998 Format original publié: DE 19846129 | [2000/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0992329 | Date: | 12.04.2000 | Langue: | DE | [2000/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.02.2000 | Classification | IPC: | B29C33/38, B44B1/04, B29C61/00, B44C5/00 | [2000/15] | CPC: |
B22C7/00 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2000/52] |
Précédent [2000/15] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Vergrösserungen und/oder Verkleinerungen von räumlichen Strukturen sowie nach diesem Verfahren hergestellte Körper | [2000/15] | Anglais: | Method to produce enlarged or reduced copies of three dimensional structures, and copies made by this method | [2000/15] | Français: | Procédé de fabrication de copies à une échelle plus grande ou plus petite d'objets tridimensionnels, et copies obtenues par ce procédé | [2000/15] | Procédure dexamen | 13.10.2000 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2001/36] | 28.02.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2001/36] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 23.11.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | ES   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | FR   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | GB   M01   Pas encore payé | 23.11.2000 | IT   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 23.11.2000 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB735918 (RELIABLE TOY COMPANY LTD) [Y] 1,2,6 * page 1, line 44 - line 62; figure -; claim - *; | [Y]EP0082894 (POPULATION COUNCIL INC) [Y] 1,2,6 * page 12, line 11 - line 35; claims 3,4,14 *; | [A]DE2414928 (AGFA GEVAERT AG) [A] 1,3 * the whole document *; | [A]GB2092073 (SANDHILL BULLION LTD) [A] 6 * the whole document *; | [A]JPS606244 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850525), vol. 009, no. 121, Database accession no. (M - 382), & JP60006244 A 19850112 (JIYANOME SEWING MACHINE KOGYO KK) [A] 1-4 * abstract * |