EP1004240 - Dispositif de reconnaissance de plantes et/ou de formes apliquées en agriculture [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.07.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.11.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 05.01.2005 [2005/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG Am Amazonenwerk 9-13 49205 Hasbergen / DE | [N/P] |
Précédent [2000/22] | Pour tous les Etats désignés Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG Am Amazonenwerk 9-13 49205 Hasbergen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Dzinaj, Timur, Dipl.-Ing. Thuillestrasse 4 81247 München / DE | 02 /
Hörstkamp, Stephan Kleine, Dipl.-Ing. Riesenbecker Postweg 17a 49477 Ibbenbüren / DE | 03 /
Linz, Andreas, Dipl.-Ing. Lieneschweg 25 49076 Osnabrück / DE | 04 /
Klamt, Steffen, Dipl.-Ing. Lumumbastrasse 24 39126 Magdeburg / DE | 05 /
Gelze, Frank, Dipl.-Ing. Langner Strasse 8 49844 Bawinkel / DE | 06 /
Ruckelshausen, Arno, Prof.Dr. Schelverstrasse 27 49080 Osnabrück / DE | [2000/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 99121316.6 | 26.10.1999 | [2000/22] | Numéro de priorité, date | DE1998154694 | 27.11.1998 Format original publié: DE 19854694 | DE1998158552 | 18.12.1998 Format original publié: DE 19858552 | [2000/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1004240 | Date: | 31.05.2000 | Langue: | DE | [2000/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1004240 | Date: | 24.09.2003 | Langue: | DE | [2003/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.03.2000 | Classification | IPC: | A01M7/00, A01B79/00 | [2000/22] | CPC: |
A01B79/005 (EP);
A01M7/0089 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, DK, FR, GB, NL [2001/07] |
Précédent [2000/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Erkennung von Pflanzen und/oder Mustern in landwirtschaftlichen Anwendung | [2000/22] | Anglais: | Device for recognizing plants and/or forms applied to agriculture | [2000/22] | Français: | Dispositif de reconnaissance de plantes et/ou de formes apliquées en agriculture | [2000/22] | Procédure d'examen | 08.09.2000 | Requête en examen déposée [2000/45] | 08.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.02.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.07.2003 | Taxe de délivrance payée | 10.07.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.06.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 31.10.2003 | [2005/01] | Citations: | Recherche | [E]US5992758 (MACK ALEXANDER R [CA]) [E] 1,4,5 * column 3, lines 1-21 * * column 3, line 41 - column 452 * * figure -; claim - *; | [A]US5621460 (HATLESTAD JOHN D [US], et al) [A] 1,4,5 * column 1, line 13 - line 18 * * column 2, line 49 - column 3, line 24 * * column 4, line 18 - column 5, line 11 * * figure -; claim - *; | [A]EP0576121 (CHEM EQUIPMENT CO LTD AG [US]) [A] 1,4 * column 2, line 41 - line 49 * * column 12, line 10 - line 32 * * figure -; claim - *; | [A]DE19530356 (HILKER ANDREAS [DE]) [A] 1 * figure -; claim - *; | [A]US5555464 (HATLESTAD JOHN D [US]) [A] 1,4,5 * figure -; claim - *; | [AD]DE19642439 (GANZELMEIER HEINZ DR ING [DE], et al) [AD] 1 * figure -; claim - * | par le demandeur | DE19642439 |