EP0999162 - Module de fusion pour appareil xerographique, avec dispositif intégré de redressage de feuilles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.01.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.01.2004 | Demande réputée retirée | publié le 25.02.2004 [2004/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Xerox Square - 20A, 100 Clinton Avenue South Rochester New York 14644 / US | [N/P] |
Précédent [2000/19] | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Xerox Square - 20A, 100 Clinton Avenue South Rochester, New York 14644 / US | Inventeur(s) | 01 /
Pawlik, Robert S. 360 Pineville Lane Webster, NY 14580 / US | 02 /
Piccirilli, Michael E. 110 Hampton Way Penfield, NY 14526 / US | 03 /
Pirwitz, Robert G. 36 Hunters Pointe Pittsford, NY 14534 / US | 04 /
Muck, Dennis N. 50 Hilltop Drive Penfield, NY 14526 / US | 05 /
Salotto, Daniel P. 202, Summit Hill Drive Rochester, NY 14612 / US | [2000/19] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/19] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99121677.1 | 02.11.1999 | [2000/19] | Numéro de priorité, date | US19980186296 | 05.11.1998 Format original publié: US 186296 | [2000/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0999162 | Date: | 10.05.2000 | Langue: | EN | [2000/19] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0999162 | Date: | 17.01.2001 | [2001/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.2000 | Classification | IPC: | B65H29/00, B65H29/12, B65H23/34, G03G15/00, B65H29/70 | [2001/03] | CPC: |
G03G15/6576 (EP,US);
B65H29/70 (EP,US);
G03G15/2035 (EP,US);
B65H2301/51256 (EP,US);
G03G2215/00544 (EP,US);
G03G2215/00662 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/19] | B65H29/00, B65H29/12, B65H23/34, G03G15/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2001/40] |
Précédent [2000/19] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Fixiermodul für xerographisches Gerät, mit integrierter Einrichtung zum Geraderichten von Bögen | [2000/19] | Anglais: | Fuser module for xerographic machine, with integral sheet decurler | [2000/19] | Français: | Module de fusion pour appareil xerographique, avec dispositif intégré de redressage de feuilles | [2000/19] | Procédure dexamen | 17.07.2001 | Requête en examen déposée [2001/37] | 03.04.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.08.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/09] | 17.09.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2003 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4627718 (WYER ANDREW F [GB]) [A] 1,2,6 * column 20, line 23 - line 28 * * column 20, line 67 - column 21, line 4 * * figures 33,34 *; | [A]US5787331 (OHKUMA KEIKO [JP], et al) [A] 1,6 * column 3, line 36 - line 46 * * figures 4-6 *; | [A]JPH09156815 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19971031), vol. 1997, no. 10, & JP09156815 A 19970617 (SUZUKA FUJI XEROX KK) [A] 1,4 * abstract * |