EP1010567 - Méthode pour la régulation de la vitesse d'un véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.12.2004 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.12.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.02.2005 [2005/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DaimlerChrysler AG Epplestrasse 225 70567 Stuttgart / DE | [2000/25] | Inventeur(s) | 01 /
Linden, Thomas Mäulenstrasse 24 70327 Stuttgart / DE | [2000/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 99122601.0 | 13.11.1999 | [2000/25] | Numéro de priorité, date | DE1998158294 | 17.12.1998 Format original publié: DE 19858294 | [2000/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1010567 | Date: | 21.06.2000 | Langue: | DE | [2000/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1010567 | Date: | 20.06.2001 | [2001/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1010567 | Date: | 25.02.2004 | Langue: | DE | [2004/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.2001 | Classification | IPC: | B60K31/04 | [2000/25] | CPC: |
B60K31/04 (EP,US);
B60W2540/16 (EP,US);
B60W2552/15 (EP,US)
| Etats contractants désignés | FR, GB, IT, SE [2002/11] |
Précédent [2000/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur Fahrgeschwindigkeitsregelung eines Kraftfahrzeuges | [2000/25] | Anglais: | Method for controlling vehicle cruise speed | [2000/25] | Français: | Méthode pour la régulation de la vitesse d'un véhicule | [2000/25] | Procédure d'examen | 02.06.2001 | Requête en examen déposée [2001/31] | 03.09.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.12.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.08.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.12.2003 | Taxe de délivrance payée | 09.12.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.11.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE19509492 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [A] 1 * abstract * * column 11, line 33 - line 39 *; | [A]US5382206 (ODA KYOJI [JP], et al) [A] 1 * abstract * * column 2, line 5 - line 49 *; | [A]DE3523352 (VOLKSWAGENWERK AG [DE]) [A] 1 * abstract * | par le demandeur | DE4443219 | DE19508492 | WO9302885 |