EP1014108 - Utilisation d'un dispositif dans un véhicule routier, grâce auquel l'environnement du véhicule peut être reconnu au moyen de rayonnements radar [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.11.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.11.2006 | Demande réputée retirée | publié le 06.12.2006 [2006/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DaimlerChrysler AG Epplestrasse 225 70567 Stuttgart / DE | [2000/26] | Inventeur(s) | 01 /
Kull, Wolfgang Adenauerstrasse 79 73765 Neuhausen / DE | 02 /
Lauer, Wolfgang Solothurner Strasse 31 74074 Heilbronn / DE | 03 /
Reichmann, Thomas Dr.-Frey-Strasse 26 73072 Donzdorf / DE | [2000/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 99122740.6 | 16.11.1999 | [2000/26] | Numéro de priorité, date | DE1998158298 | 17.12.1998 Format original publié: DE 19858298 | [2000/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1014108 | Date: | 28.06.2000 | Langue: | DE | [2000/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.04.2000 | Classification | IPC: | G01S13/92, G01S13/93 | [2000/26] | CPC: |
G01S13/931 (EP,US);
G01S13/60 (EP,US);
G01S13/92 (EP,US);
G01S2013/932 (EP,US);
G01S2013/9321 (EP,US);
G01S2013/9325 (EP,US);
G01S7/4091 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2001/11] |
Précédent [2000/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verwendung einer Einrichtung in einem Fahrzeug, mit der die Umgebung des Fahrzeuges mittels Radarstrahlen erkannt werden kann | [2000/26] | Anglais: | Use of a device in a road vehicle, with which the surroundings of the vehicle can be recognized by means of radar radiations | [2000/26] | Français: | Utilisation d'un dispositif dans un véhicule routier, grâce auquel l'environnement du véhicule peut être reconnu au moyen de rayonnements radar | [2000/26] | Procédure dexamen | 22.04.2000 | Requête en examen déposée [2000/26] | 11.04.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/49] | 10.07.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2005 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH0848198 ; | [A]DE2623643 (DAIMLER BENZ AG) [A] 1-3 * page 9, line 30 - page 20, line 31; figures 1-6 *; | [A]US4335382 (BROWN BRYCE K, et al) [A] 1-3,10,11 * column A * * column 3, line 13 - column 9, line 37; figures 1-3 *; | [A]US4518044 (WIEGARDT GORDON K [US], et al) [A] 1-3,10 * column A * * column 3, line 6 - column 17, line 62; figures 1-3 *; | [A]US4703429 (SAKATA MASAO [JP]) [A] 1-3,10-12 * column A * * column 2, line 63 - column 9, line 29; figures 1-11 *; | [A]US5320186 (STROSSER RICHARD P [US], et al) [A] 1-3,10 * column A * * column 2, line 59 - column 9, line 43; figures 1-6 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960628), vol. 1996, no. 06, & JP08048198 A 19960220 (NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1 * abstract * |