EP0984235 - Procédé de commande d'un réfrigérateur avec un cycle à plusieurs évaporateurs et à haute efficacité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2000/10] | Réfrigérateur avec un cycle à plusieurs évaporateurs et à haute efficacité et procédé de commande associé | ||
[2002/06] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.10.2003 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.12.2003 [2003/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | [N/P] |
Précédent [2000/10] | Pour tous les Etats désignés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | Inventeur(s) | 01 /
Yoo, Han Joo No. 3-212 Jeil Apt., Chulsan-1-dong Kwangmyong-city, Kyungki-do 423-031 / KR | 02 /
Suh, Sang Wook, Sang Wook Suh Int. Patent Law Firm 823-23, Yeoksam-dong, Kangnam-ku Seoul 135-080 / KR | 03 /
Lee, Jae Seung, No. 102-106, Tongshin Apt. Jeungja-dong, Changan-gu Suwon-city, Kyungki-do 440-300 / KR | 04 /
Suh, Kook Jung 75-1, Hoeki-dong, Tongdaemoon-gu Seoul 130-050 / KR | 05 /
Lee, Hae Min No. 30-704, Kaenari Apt., Yeoksam-dong, Kangnam-ku Seoul 135-080 / KR | 06 /
Lim, Jae Hoon No. 51-505, Kwonsun Apt. 3rd Suwon-city, Kyungki-do 441-390 / KR | [2000/10] | Mandataire(s) | Sherrard-Smith, Hugh, et al Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Précédent [2000/10] | Sherrard-Smith, Hugh, et al Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax, HX1 2HY, West Yorkshire / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99123902.1 | 11.11.1995 | [2000/10] | Numéro de priorité, date | KR19290047894 | 11.11.1994 Format original publié: KR 2947894 | KR19300032294 | 17.11.1994 Format original publié: KR 3032294 | KR19300032394 | 17.11.1994 Format original publié: KR 3032394 | KR19300080294 | 22.11.1994 Format original publié: KR 3080294 | KR19300078294 | 22.11.1994 Format original publié: KR 3078294 | KR19120039595 | 18.05.1995 Format original publié: KR 1239595 | [2000/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0984235 | Date: | 08.03.2000 | Langue: | EN | [2000/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0984235 | Date: | 24.05.2000 | [2000/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0984235 | Date: | 18.12.2002 | Langue: | EN | [2002/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.2000 | Classification | IPC: | F25D11/02, F25D17/06, F25D29/00 | [2000/10] | CPC: |
F25B5/04 (EP,US);
F25D11/022 (EP,US);
F25D17/062 (EP,US);
F25D17/065 (EP,US);
F25D29/00 (EP,US);
F25B2600/0251 (EP,US);
F25B2600/23 (EP,US);
F25D21/06 (EP,US);
F25D2317/061 (EP,US);
F25D2317/0653 (EP,US);
F25D2317/0682 (EP,US);
F25D2400/04 (EP,US);
F25D2400/28 (EP,US);
F25D2400/30 (EP,US);
F25D2700/02 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2000/10] | Titre | Allemand: | Steuerungsverfahren für einen Kühlschrank mit Hochleistungsmehrverdampferkreislauf | [2002/06] | Anglais: | Control method for a refrigerator having high efficiency multi-evaporator cycle | [2002/06] | Français: | Procédé de commande d'un réfrigérateur avec un cycle à plusieurs évaporateurs et à haute efficacité | [2002/06] |
Précédent [2000/10] | Kühlschrank mit Hochleistungsmehrverdampferkreislauf und Steuerungsverfahren dafür | ||
Précédent [2000/10] | Refrigerator having high efficiency multi-evaporator cycle (h.m.cycle) and control method thereof | ||
Précédent [2000/10] | Réfrigérateur avec un cycle à plusieurs évaporateurs et à haute efficacité et procédé de commande associé | Procédure d'examen | 17.12.1999 | Requête en examen déposée [2000/10] | 12.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 31.05.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.08.2002 | Taxe de délivrance payée | 29.08.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP95936118.9 / EP0791162 | Opposition(s) | 19.09.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.10.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.10.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 09.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0602379 (BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [A] 1,6 * column 5, line 14 - column 6, line 3; figure 2 *; | [AD]US5150583 (JASTER HEINZ [US], et al) [AD] 1 * column 4, line 33 - column 8, line 11; figure 1 *; | [A]US4416119 (WILSON RAYMOND G [US], et al) [A] 1 * column 3, line 28 - column 7, line 6; figure 2 *; | [A]DE4210603 (ZANUSSI ELETTRODOMESTICI [IT]) [A] 7 * column 3, line 4 - column 4, line 62; figure 1 * |