EP1020160 - Sac filtrant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.11.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.11.2005 | Demande réputée retirée | publié le 04.01.2006 [2006/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Papier-Verarbeitungs GmbH Werkstrasse 5 32139 Spenge / DE | [2000/29] | Inventeur(s) | 01 /
Plociennik, Heinrich Hollensiek 12a 33619 Bielefeld / DE | [2000/29] | Mandataire(s) | Stracke, Alexander, et al Loesenbeck - Stracke - Specht - Dantz Patentanwälte Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [N/P] |
Précédent [2000/29] | Stracke, Alexander, Dipl.-Ing., et al Jöllenbecker Strasse 164 33613 Bielefeld / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99124621.6 | 10.12.1999 | [2000/29] | Numéro de priorité, date | DE1999200255U | 12.01.1999 Format original publié: DE 29900255 U | [2000/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1020160 | Date: | 19.07.2000 | Langue: | DE | [2000/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.06.2000 | Classification | IPC: | A47L9/14 | [2000/29] | CPC: |
A47L9/14 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/29] | Titre | Allemand: | Filterbeutel | [2000/29] | Anglais: | Filter bag | [2000/29] | Français: | Sac filtrant | [2000/29] | Procédure dexamen | 15.12.2000 | Requête en examen déposée [2001/06] | 01.07.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/01] | 05.08.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2004 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR1119757 (HOOVER LTD) [X] 1,3,4 * page 1, column 1, paragraph 4 - paragraph 6 * * page 2, column 2, paragraph 6 - page 3, column 2, paragraph 1 * * page 5, column 2, paragraph 5 - page 6, column 1, paragraph 1 * * figures 5-8,13-15 *; | [X]DE3129371 (VORWERK & CO INTERHOLDING GMBH) [X] 1,2,4 * abstract * * page 5, line 5 - line 13 * * figures 1,2 *; | [X]GB1305709 (ELECTROLUX LTD) [X] 1,4 * page 2, line 34 - line 82 * * page 3, line 22 - line 38 * * figures 1-3,6,7 *; | [A]US3596443 (GOLDBERG H Z) [A] 1-8 * abstract * * column 1, line 26 - line 45 * * column 2, line 60 - column 4, line 3 * * column 4, line 69 - column 5, line 17 * * figures 1-4,12-16 *; | [PX]DE29820867U (BRANOFILTER GMBH) [PX] 1,3,4 * claim . * * page 14, line 18 - line 20 * * figure - * |