EP0936778 - Appareil de transfer de données digitales [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 28.11.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2003 | Retrait de la demande | publié le 14.01.2004 [2004/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | [N/P] |
Précédent [2003/17] | Pour tous les Etats désignés Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | ||
Précédent [1999/33] | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 2550 Garcia Avenue Mountain View, CA 94043 / US | Inventeur(s) | 01 /
Frank, Steven J. 6 Tiffany Trail Hopkinton, Massachussetts 01748 / US | 02 /
Burkhardt, Henry III 7 Gales Point Manchester, Massachussetts 01944 / US | 03 /
Weber, Frederick D. 28 Hurlbut Street Cambridge, Massachussetts 02138 / US | [1999/33] | Mandataire(s) | Harris, Ian Richard, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [1999/50] | Harris, Ian Richard, et al D. Young & Co., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | ||
Précédent [1999/33] | Greenwood, John David, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks Kent TN13 2BN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99201131.2 | 24.11.1988 | [1999/33] | Numéro de priorité, date | US19870136701 | 22.12.1987 Format original publié: US 136701 | [1999/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0936778 | Date: | 18.08.1999 | Langue: | EN | [1999/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.06.1999 | Classification | IPC: | H04L12/433 | [1999/33] | CPC: |
G06F15/17337 (EP);
H04L12/433 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1999/33] | Titre | Allemand: | Digitale Datenübertragungsvorrichtung | [1999/33] | Anglais: | Digital data transfer apparatus | [1999/33] | Français: | Appareil de transfer de données digitales | [1999/33] | Procédure d'examen | 27.01.2000 | Requête en examen déposée [2000/13] | 21.11.2003 | Demande retirée par le demandeur [2004/03] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP88311138.7 / EP0322116 | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.04.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 16.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 08.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 08.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 13.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 15 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS59103166 ; | [A]US4193121 (FEDIDA SAMUEL [GB], et al) [A] 1 * column W *; | [A]US4468733 (OKA TOSHIHISA [JP], et al) [A] 1 * column W *; | [XA]US4510492 (MORI KINJI [JP], et al) [X] 1 * column 3, line 6 - column 4, line 65 * * abstract * [A] 2-18 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19841005), vol. 8, no. 219, Database accession no. (P - 306), & JP59103166 A 19840614 (K. NOBUAKI) [A] 1 * abstract * |