EP1057907 - Procédés et systèmes de controlle d'opération de filature [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.03.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.03.2002 | Demande réputée retirée | publié le 17.04.2002 [2002/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BARCO N.V. Frankrijklaan 18 8970 Poperinge / BE | [2000/49] | Inventeur(s) | 01 /
Zeitler, Rüdiger Gravin Beatrijslaan 16 B-8500 Kortrijk / BE | [2000/49] | Mandataire(s) | Bird, William Edward, et al Bird Goën & Co Wetenschapspark Arenberg Gaston Geenslaan 9 3001 Heverlee / BE | [N/P] |
Précédent [2000/49] | Bird, William Edward, et al Bird Goen & Co., Vilvoordsebaan 92 3020 Winksele / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99201725.1 | 31.05.1999 | [2000/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1057907 | Date: | 06.12.2000 | Langue: | EN | [2000/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.11.1999 | Classification | IPC: | D01G31/00 | [2000/49] | CPC: |
D01G31/006 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2001/34] |
Précédent [2000/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren und Anlagen zur Steuerung von Spinnereiprozessen | [2000/49] | Anglais: | Spinning mill processing control systems and methods | [2000/49] | Français: | Procédés et systèmes de controlle d'opération de filature | [2000/49] | Procédure dexamen | 07.06.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/16] | 24.10.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/16] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 25.07.2001 | BE   M01   Pas encore payé | 25.07.2001 | DE   M01   Pas encore payé | 25.07.2001 | FR   M01   Pas encore payé | 25.07.2001 | GB   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 25.07.2001 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2001 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]EP0606620 (ZELLWEGER USTER, INC.) [Y] 1,3,5,6,10,13-15,17-20,23-25 * column 3, line 43 - column 4, line 52 * * column 9, line 17 - column 16, line 12; figures 7-13,16B,18,22A-22C; claims 1,11 * [A] 28; | [YA]DE4113384 (MURATA KIKAI K.K. ET AL) [Y] 1,3,5,6,10,13-15,17-20,23-25 * column 3, line 53 - column 5, line 31 * * column 5, line 66 - column 9, line 57; figures 1-7,14; claims 1-6 * [A] 7,26,28; | [A]EP0641876 (MASCHINENFABRIK RIETER AG) [A] 1,28 * the whole document *; | [A]WO9200409 (MASCHINENFABRIK RIETER AG) [A] 1 * the whole document * |