EP0974400 - Système de revêtement en poudre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.06.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 30.07.2003 [2003/31] | 13.06.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.07.2003 [2003/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NORDSON CORPORATION 28601 Clemens Road Westlake, OH 44145-1119 / US | [N/P] |
Précédent [2000/04] | Pour tous les Etats désignés NORDSON CORPORATION 28601 Clemens Road Westlake, Ohio 44145-1119 / US | Inventeur(s) | 01 /
Shutic, Jeffrey R. 11809 Clary Road Wakeman, Ohio 44889 / US | 02 /
Carlson, John F. 42105 Montroy Sterling Heights, Michigan 48313 / US | 03 /
Hollstein, Thomas E. 104 Forest Hill Drive Amherst, Ohio 44001 / US | 04 /
Williams, Keith E. 2341 W. Legendary Run Cincinnati, Ohio 45245 / US | 05 /
Fena, Ernest J. 2175 Johnstone Way Westlake, Ohio 44145 / US | [2002/32] |
Précédent [2000/16] | 01 /
Shutic, Jeffrey R. 11809 Clary Road Wakeman, Ohio 44889 / US | ||
02 /
Carlson, John F. 42105 Montroy Sterling Heights, Michigan 48313 / US | |||
03 /
Hollstein, Thomas E. 104 Forest Hill Drive Amherst, Ohio 44001 / US | |||
04 /
Williams, Keith E. 2341 W. legendary Runoad Cincinnati, Ohio 45245 / US | |||
05 /
Fena, Ernest J. 2175 Johnstone Way Westlake, Ohio 44145 / US | |||
Précédent [2000/04] | 01 /
Shutic, Jeffrey R. 11809 Clary Road Wakeman, Ohio 44889 / US | ||
02 /
Carlson, John F. 42105 Montroy Sterling Heights, Michigan 48313 / US | |||
03 /
Hollstein, Thomas E. 104 Forest Hill Drive Amherst, Ohio 44001 / US | |||
04 /
Williams, Keith E. 19190 Sharon Valley Road Manchester, Ohio 48158 / US | |||
05 /
Fena, Ernest J. 2175 Johnstone Way Westlake, Ohio 44145 / US | Mandataire(s) | Findlay, Alice Rosemary, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2000/04] | Findlay, Alice Rosemary, et al Lloyd Wise, Tregear & Co., Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99203740.8 | 09.05.1994 | [2000/04] | Numéro de priorité, date | US19930066873 | 25.05.1993 Format original publié: US 66873 | [2000/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0974400 | Date: | 26.01.2000 | Langue: | EN | [2000/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0974400 | Date: | 26.04.2000 | [2000/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0974400 | Date: | 07.08.2002 | Langue: | EN | [2002/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.03.2000 | Classification | IPC: | B05B5/12, B05B15/12 | [2000/17] | CPC: |
B05B7/1404 (EP,US);
B05B12/081 (EP,US);
B05B14/43 (EP,US);
B05B14/435 (EP,US);
B05B15/25 (EP,US);
B05B7/144 (EP,US);
B05B7/1454 (EP,US);
B05B7/1468 (EP,US);
B05B7/1472 (EP,US);
|
Précédent IPC [2000/04] | B05B5/12 | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [2000/04] | Titre | Allemand: | Pulverbeschichtungssystem | [2000/04] | Anglais: | Powder coating system | [2000/04] | Français: | Système de revêtement en poudre | [2000/04] | Procédure d'examen | 09.11.1999 | Requête en examen déposée [2000/04] | 11.04.2000 | Requête en examen accéléré déposée | 15.06.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.06.2000 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 23.10.2000 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.12.2000 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.04.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.11.2001 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.02.2002 | Taxe de délivrance payée | 25.02.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP94919114.2 / EP0701486 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP00203731.5 / EP1070546 | EP00203732.3 / EP1070547 | EP07020965.5 / EP1878509 | Opposition(s) | 08.05.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.05.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 07.08.2002 | LI | 07.08.2002 | [2003/31] | Citations: | Recherche | [A]JPH01115471 ; | [A]GB1365637 (RAMELLINI A) [A] 1* page 1, line 70 - page 2, column 41; figure 1 *; | [A]EP0480664 (NORDSON CORP [US]) [A] 1 * abstract * * column 10, line 18 - line 43 * * column 15, line 18 - line 24 * * column 18, line 13 - line 28; figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890727), vol. 13, no. 336, Database accession no. (C - 623), & JP01115471 A 19890508 (TRINITY) [A] 1 * abstract * | Examen | US5078084 | - FISHER J., "Practical Pneumatic Conveyor Design", CHEMICAL ENGINEERING, (19580602), pages 114 - 118 |