Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JPH11314040 | Dossier mondial | 16.11.1999 | A | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0941762 | Dossier mondial | 15.09.1999 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CA2265056 | 10.09.1999 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN1233532 | 03.11.1999 | A | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CZ78499 | 17.11.1999 | A3 | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | GB9805107D0 | 06.05.1998 | D0 | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR19990077717 | 25.10.1999 | A | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | MXPA99002335 | 24.02.2005 | A | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | SG168401 | 28.02.2011 | A1 | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US6040262 | 21.03.2000 | A | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ZA991845 | 11.10.2000 | B | Numéro de priorité | Date | GB9805107 | 10.03.1998 |