EP0945925 - Connecteur électrique ayant un logement et un dispositif de retention [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.03.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.03.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.04.2009 [2009/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city Mie 510-8503 / JP | Pour :DE
FR
GB
Volkswagen Aktiengesellschaft 38436 Wolfsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2008/24] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City Mie, 510-8503 / JP | ||
Pour :DE
FR
GB
Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | |||
Précédent [2008/20] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City Mie, 510-8503 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | |||
Précédent [1999/51] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City, Mie, 510-8503 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | |||
Précédent [1999/39] | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City, Mie, 510-8503 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Konoya, Hisashi, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | 02 /
Nakamura, Hideto, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | 03 /
Vargas, Julio Cesar c/o Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | [2007/42] |
Précédent [2000/02] | 01 /
Konoya, Hisashi, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | ||
02 /
Nakamura, Hideto, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | |||
03 /
Vargas, Julio Cesar c/o Volkswagen Aktiengesellschaft Postfach 38436 Wolfsburg / DE | |||
Précédent [1999/39] | 01 /
Konoya, Hisashi, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | ||
02 /
Nakamura, Hideto, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie, 510-8503 / JP | Mandataire(s) | Paget, Hugh Charles Edward, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [1999/39] | Paget, Hugh Charles Edward, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99302197.1 | 22.03.1999 | [1999/39] | Numéro de priorité, date | JP19980081948 | 27.03.1998 Format original publié: JP 8194898 | JP19980103042 | 14.04.1998 Format original publié: JP 10304298 | [2008/37] |
Précédent [1999/39] | JP19980081949 | 27.03.1998 | |
JP19980103042 | 14.04.1998 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0945925 | Date: | 29.09.1999 | Langue: | EN | [1999/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0945925 | Date: | 03.11.1999 | [1999/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0945925 | Date: | 14.05.2008 | Langue: | EN | [2008/20] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP0945925 | Date: | 16.07.2008 | [2008/29] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP0945925 | Date: | 15.10.2008 | [2008/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.1999 | Classification | IPC: | H01R13/436 | [1999/39] | CPC: |
H01R13/4361 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2000/28] |
Précédent [1999/39] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Elektrischer Stecker mit einem Gehäuse und einem Halter | [1999/39] | Anglais: | Electrical connector having a housing and a retainer | [1999/39] | Français: | Connecteur électrique ayant un logement et un dispositif de retention | [1999/39] | Procédure d'examen | 16.04.1999 | Requête en examen déposée [1999/39] | 07.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.02.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.01.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.02.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.08.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.01.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 27.03.2008 | Taxe de délivrance payée | 27.03.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.02.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/17] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 27.03.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 27.03.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.04.2008 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4867712 (KATO TETSUO [JP], et al) [A] 1-6 * column 4, line 28 - column 5, line 8 *; | [A]EP0644619 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [A] 1 * column 7, line 44 - line 57 *; | [Y]EP0702428 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 7 * claim 5 *; | [A]EP0790670 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [A] 1-6 * abstract *; | [XY]US5674096 (DUCLOS JEAN-LOUIS [FR], et al) [X] 1-6 * column 2, line 23 - column 3, line 33 * [Y] 7; | [PX]EP0867976 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [PX] 1-6* abstract * |