EP0973340 - Compression HVQ avec un terme d'erreur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 02.03.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.03.2001 | Retrait de la demande | publié le 18.04.2001 [2001/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Xerox Square Rochester New York 14644 / US | [N/P] |
Précédent [2000/03] | Pour tous les Etats désignés XEROX CORPORATION Xerox Square Rochester, New York 14644 / US | Inventeur(s) | 01 /
Nguyen, Uoc H 3831 California Avenue Long Beach, California 90807 / US | 02 /
Claproth, Abraham E. 4550 Overland Avenue Culver City, California 90230 / US | 03 /
Nguyen, Kien T. 2172 El Dorado Street Torrance, California 90501 / US | 04 /
Lee, Chio-hao 2134 S. Kings View Drive Hacienda Heights, California 92745 / US | 05 /
De Queiroz, Ricardo L. 26 Cambric Circle Pittsford, NY 14534 / US | 06 /
Lao, Guillermo 5531 Lorna Street Torrance, California 90503 / US | 07 /
Romano, Juan A. 8644 Jellico Avenue Northridge, CA 91325 / US | 08 /
Tsai, Tim S. 117 Monticello Irvine, California 92620 / US | [2000/04] |
Précédent [2000/03] | 01 /
Nguyen, Uoc H 3831 California Avenue Long Beach, California 90807 / US | ||
02 /
Claproth, Abraham E. 4550 Overland Avenue Culver City, California 90230 / US | |||
03 /
Nguyen, Kien T. 2172 El Dorado Street Torrance, California 90501 / US | |||
04 /
Lee, Chio-hao 2134 S. Kings View Drive Hacienda Heights, California 92745 / US | |||
05 /
De Queiroz, Ricardo L. 26 Cambric Circle Pittsford, NY 14534 / US | |||
06 /
Lao, Guillermo 5531 Lorna Street Torrance, California 90503 / US | |||
07 /
Romano, Juan A. 16041 Dearborn Street North Hills, California 91343 / US | |||
08 /
Tsai, Tim S. 117 Monticello Irvine, California 92620 / US | Mandataire(s) | Skone James, Robert Edmund Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2000/03] | Skone James, Robert Edmund GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99304632.5 | 15.06.1999 | [2000/03] | Numéro de priorité, date | US19980106733 | 29.06.1998 Format original publié: US 106733 | [2000/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0973340 | Date: | 19.01.2000 | Langue: | EN | [2000/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0973340 | Date: | 28.03.2001 | [2001/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.02.2001 | Classification | IPC: | H04N7/28, H04N7/26 | [2001/13] | CPC: |
H04N19/94 (EP)
|
Précédent IPC [2000/03] | H04N7/28 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/03] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HVQ Kompression mit einem Fehlerglied | [2000/03] | Anglais: | HVQ compression with an error term | [2000/03] | Français: | Compression HVQ avec un terme d'erreur | [2000/03] | Procédure d'examen | 19.02.2001 | Demande retirée par le demandeur [2001/16] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5541594 (HUANG CHIEN-MIN [US], et al) [X] 1-5 * column 5, line 61 - column 6, line 30; figure 2 * * column 8, line 1 - line 36 *; | [XA]US5450132 (HARRIS RICHARD W [US], et al) [X] 1-3,5 * column 5, line 39 - column 6, line 55; figure 1 * [A] 4; | [A]EP0701375 (XEROX CORP [US]) [A] 1-5 * page 2, line 26 - line 54; figures 1A,1B * | [X] - AL-ASMARI A K ET AL, "A LOW BIT RATE HYBRID CODING SCHEME FOR PROGRESSIVE IMAGE TRANSMISSION", IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS,IEEE INC. NEW YORK,US, (19980201), vol. 44, no. 1, ISSN 0098-3063, pages 226 - 234, XP000779271 [X] 1-5 * paragraph [02.1] * * paragraph [0003]; figure 3.A * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/30.663751 | [XA] - GAO C ET AL, "TWO-LAYER VIDEO CODING AND PRIORITY STATISTICAL MULTIPLEXING OVER ATM NETWORKS", IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS (ICC),US,NEW YORK, IEEE, (19960623), ISBN 0-7803-3251-2, pages 127 - 136, XP000625655 [X] 1,3,5 * paragraph [00II]; figure 1 * [A] 2,4 |