EP0973195 - Metallisation d'argent par procédé de damasquinage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2013 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.03.2013 [2013/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics, Inc. 1310 Electronics Drive Carrollton, TX 75006-5039 / US | [2000/03] | Inventeur(s) | 01 /
Chan, Tsiu C. 1633 Camero Drive Carrollton, Texas 75006 / US | 02 /
Chiu, Anthony M. 2563 Buttercup Drive Richardson, Texas 75082 / US | 03 /
Smith, Gregory C. 9204 Linkmeadow Drive Austin, Texas 78748 / US | [2000/06] |
Précédent [2000/03] | 01 /
Chan, Tsiu C. 1633 Camero Drive Carrollton, Texas 75006 / US | ||
02 /
Chiu, Anthony M. 2563 Buttercup Drive Richardson, Texas 75082 / US | |||
03 /
Smith, Gregory C. 1505 Shonka Drive Carrollton, Texas 75007 / US | Mandataire(s) | Driver, Virginia Rozanne, et al Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2012/15] | Driver, Virginia Rozanne, et al Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Précédent [2004/35] | Driver, Virginia Rozanne, et al Page White & Farrer 54 Doughty Street London WC1N 2LS / GB | ||
Précédent [2000/03] | Palmer, Roger, et al PAGE, WHITE & FARRER 54 Doughty Street London WC1N 2LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99304867.7 | 22.06.1999 | [2000/03] | Numéro de priorité, date | US19980102431 | 22.06.1998 Format original publié: US 102431 | [2000/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0973195 | Date: | 19.01.2000 | Langue: | EN | [2000/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0973195 | Date: | 11.04.2012 | Langue: | EN | [2012/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.10.1999 | Classification | IPC: | H01L21/768, H01L21/288, H01L23/532 | [2000/03] | CPC: |
H01L21/76873 (EP,US);
H01L21/2885 (EP,US);
H01L21/76843 (EP,US);
H01L21/76877 (EP,US);
H01L23/53242 (EP,US);
H01L23/53252 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | FR, GB [2000/39] |
Précédent [2000/03] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Silbermetallisierung mittels Damaszenverfahren | [2000/03] | Anglais: | Silver metallization by damascene method | [2000/03] | Français: | Metallisation d'argent par procédé de damasquinage | [2000/03] | Procédure d'examen | 14.07.2000 | Requête en examen déposée [2000/37] | 14.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.08.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.12.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 26.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.02.2012 | Taxe de délivrance payée | 29.02.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP06076564.1 / EP1732113 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.02.2006 | Opposition(s) | 14.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/12] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 26.02.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 26.02.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 16.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 29.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]EP0628998 (TOSHIBA KK [JP], et al) [X] 1,3-5,8,20,21,26,27,31,39 * column 1, line 37 - column 2, line 19 * * column 3, line 9 - line 42 * * column 5, line 7 - column 6, line 30; figures 2A-D; claims 2,4-6,8 * [A] 9,10; | [XA]US5739579 (CHIANG CHIEN [US], et al) [X] 1,2,5,8,20-23,27,31-33,39 * column 5, line 40 - column 6, line 65 * * column 17, line 52 - column 20, line 23; figures 22-24 * [A] 11,16; | [XA]US5627102 (SHINRIKI HIROSHI [JP], et al) [X] 20,21,23,24,26,27,31,32 * column 8, line 21 - column 9, line 5 * * column 14, line 60 - column 15, line 13 * * column 17, line 48 - line 53; figures 3A-E * [A] 1,2,8-11,16,35,41; | [XA]US5763953 (IIJIMA TADASHI [JP], et al) [X] 20-22,26-28,31,32,39 * column 7, line 50 - column 8, line 24 * * column 13, line 1 - line 56 * * column 14, line 33 - column 15, line 18; figures 5A-D,26A-F,30A-G * [A] 1,4,5,8-11,16,35; | [XA]US5723028 (PORIS JAIME [US]) [X] 20,24,28 * column 2, line 66 - column 3, line 22 * * column 6, line 17 - column 7, line 59; figures 2,3,5,6,7AB * [A] 1-3,5,8,9,11,15; | [A]US3808470 (KNIEPKAMP H) [A] 6,9,12,17,28,29 * column 3, line 53 - column 5, line 15; figures 5-13 * | par le demandeur | EP0628998 | US5739578 | US5723028 | US3808470 |