EP0993123 - Appareil de conversion A/N et radio [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.10.2007 [2007/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/44] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | ||
Précédent [2000/15] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210-8572 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yasuda, Akira, IP Division, Toshiba Corporation 1-1-1, Shibaura, Minato-ku Tokyo / JP | [2000/15] | Mandataire(s) | Waldren, Robin Michael Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2000/15] | Waldren, Robin Michael MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99307670.2 | 29.09.1999 | [2000/15] | Numéro de priorité, date | JP19980276040 | 29.09.1998 Format original publié: JP 27604098 | [2000/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0993123 | Date: | 12.04.2000 | Langue: | EN | [2000/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0993123 | Date: | 30.01.2002 | [2002/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0993123 | Date: | 02.11.2006 | Langue: | EN | [2006/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.12.2001 | Classification | IPC: | H03M3/04, H03M1/06 | [2000/15] | CPC: |
H03M1/0668 (EP,US);
H03M1/747 (EP,US);
H03M3/40 (EP,US);
H03M3/41 (EP,US);
H03M3/424 (EP,US);
H03M3/456 (EP,US);
H03M3/464 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/42] |
Précédent [2000/15] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | A/D-Wandler und Radiogerät | [2000/15] | Anglais: | An A/D conversion apparatus and a radio apparatus | [2000/15] | Français: | Appareil de conversion A/N et radio | [2000/15] | Procédure d'examen | 28.10.1999 | Requête en examen déposée [2000/15] | 21.02.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.07.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.08.2006 | Taxe de délivrance payée | 29.08.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.08.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0704978 (TOSHIBA KK [JP]) [Y] 1-7,10-21 * figures 1,9,12,26-28 *; | [A]IE960171 (UNIV CORK) [A] 1-7,10-21 * page 3, line 32 - line 36 * * page 7, line 13 - page 8, column 6 * * figure 4 * | [Y] - TAO ET AL, "Bandpass sigma-delta modulation using frequency translation", CIRCUITS AND SYSTEMS, 1997. PROCEEDINGS OF THE 40TH MIDWEST SYMPOSIUM ON SACRAMENTO, CA, USA 3-6 AUG. 1997, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19970803), ISBN 0-7803-3694-1, pages 297 - 300, XP010272546 [Y] 1-7,10-21 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MWSCAS.1997.666092 |