EP0944168 - Procédé de transmission d'une commande d'un dispositif de commande à distance vers un appareil audio, dispositif de commande à distance et appareil audio correspondants [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.08.2004 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2004 | Demande réputée retirée | publié le 29.09.2004 [2004/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1999/38] | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Attimont, Luc 26, Rue de Paris 78560 Le Port Marly. / FR | 02 /
Bodin, Jannick 162, Grande Rue 92380 Garches / FR | [1999/38] | Mandataire(s) | Lamoureux, Bernard, et al Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 54 Rue La Boétie 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2001/21] | Lamoureux, Bernard, et al COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Dépt. Propriété industrielle 30, avenue Kléber 75116 Paris / FR | ||
Précédent [1999/38] | Feray, Valérie, et al COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Dépt. Propriété Industrielle, 30, avenue Kléber 75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 99400373.9 | 17.02.1999 | [1999/38] | Numéro de priorité, date | FR19980002823 | 09.03.1998 Format original publié: FR 9802823 | [1999/38] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0944168 | Date: | 22.09.1999 | Langue: | FR | [1999/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.08.1999 | Classification | IPC: | H03J9/00 | [1999/38] | CPC: |
H03J9/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, GB, IT [2000/22] |
Précédent [1999/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur Übertragung eines Befehls von einem Fernsteuergerät zu einem Audiogerät, Fernsteuergerät und übereinstimmendes Audiogerät | [1999/38] | Anglais: | Method for transmitting a command from a remote control apparatus to an audio apparatus, remote control apparatus and corresponding audio apparatus | [1999/38] | Français: | Procédé de transmission d'une commande d'un dispositif de commande à distance vers un appareil audio, dispositif de commande à distance et appareil audio correspondants | [1999/38] | Procédure dexamen | 22.03.2000 | Requête en examen déposée [2000/20] | 17.11.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.03.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/40] | 03.05.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.01.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.2004 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH05327844 ; | [A]US3768019 (PODOWSKI R) [A] 7,14 * abstract *; | [A]US4386371 (GEORGE JOHN B) [A] 8,15 * abstract *; | [Y]EP0324284 (SATELLITE TECHNOLOGY SYSTEMS L [GB]) [Y] 1-6,9-13 * figures 1A,1B *; | [Y]JPH0514987 (SONY CORP) [Y] 1-6,9-13 * figures 1,2 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940314), vol. 018, no. 152, Database accession no. (E - 1523), & JP05327844 A 19931210 (SONY CORP) [A] 13 * abstract * |