EP0991154 - Amplificateur optique en semi-conducteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.10.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2004 | Retrait de la demande | publié le 24.11.2004 [2004/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Avanex Corporation 40919 Encyclopedia Circle Fremont, CA 94538 / US | [2004/02] |
Précédent [2000/14] | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Goldstein, Léon Cabinet Ballot-Schmit, 16, Avenue du Pont Royal 94230 Cachan / FR | 02 /
Emery, Jean-Yves Cabinet Ballot-Schmit, 16, Avenue du Pont Royal 94230 Cachan / FR | 03 /
Gaborit, Fabienne Cabinet Ballot-Schmit, 16, Avenue du Pont Royal 94230 Cachan / FR | [2000/14] | Mandataire(s) | Haines, Miles John L.S., et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2004/02] | Haines, Miles John, et al D. Young & Co. 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | ||
Précédent [2002/15] | Fournier, Michel Robert Marie, et al COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Département Propriété Industrielle 30, avenue Kléber 75116 Paris / FR | ||
Précédent [2000/14] | Ballot, Paul Cabinet Ballot-Schmit, 16, Avenue du Pont Royal 94230 Cachan / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 99402397.6 | 30.09.1999 | [2000/14] | Numéro de priorité, date | FR19980012385 | 02.10.1998 Format original publié: FR 9812385 | [2000/14] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0991154 | Date: | 05.04.2000 | Langue: | FR | [2000/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.2000 | Classification | IPC: | H01S5/50 | [2000/14] | CPC: |
H01S5/5009 (EP,US);
H01S5/3201 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/14] | Titre | Allemand: | Optischer halbleiterverstärker | [2000/14] | Anglais: | Optical semiconductor amplifier | [2000/14] | Français: | Amplificateur optique en semi-conducteur | [2000/14] | Procédure d'examen | 11.09.2000 | Requête en examen déposée [2000/45] | 29.09.2004 | Demande retirée par le demandeur [2004/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0606821 (IBM [US]) [A] 1-6 * the whole document *; | [A]JPH0864904 ; | [A] - LENZ G ET AL, "FEMTOSECOND DYNAMICS OF THE NONLINEAR ANISOTROPY IN POLARIZATION INSENSITIVE SEMICONDUCTOR OPTICAL AMPLIFIERS", APPLIED PHYSICS LETTERS, (19960520), vol. 68, no. 21, pages 2933 - 2935, XP000588348 [A] 1 * figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.116359 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960731), vol. 096, no. 007, & JP08064904 A 19960308 (NIPPON TELEGR &TELEPH CORP <NTT>) [A] 1 * abstract * | [A] - HOLTMANN CH ET AL, "POLARIZATION INDEPENDENT BULK ACTIVE REGION SEMICONDUCTOR OPTICAL AMPLIFIERS FOR 1.3 MUM WAVELENGTHS", IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, (19960301), vol. 8, no. 3, pages 343 - 345, XP000582817 [A] 1 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/68.481111 |