EP1018652 - Circuit de mesure pour ensemble de cellules électriques montées en série [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.01.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.01.2005 | Demande réputée retirée | publié le 23.02.2005 [2005/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | [2000/28] | Inventeur(s) | 01 /
Carton, Jean-Luc 21, Chemin du Baratage 91440 Bures sur Yvette / FR | 02 /
Morin, Christophe 34, rue Michel Montaigne 33290 Blanchefort / FR | 03 /
Perelle, Michel 18, rue de la Chanterie 37210 Parcay-Meslay / FR | 04 /
Equoy, Régis 13B, Impasse Robespierre 33160 St Medard en Jalles / FR | [2000/28] | Mandataire(s) | Pochart, François, et al Hirsch & Associés 58, Avenue Marceau 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2004/22] | Pochart, François, et al Cabinet Hirsch 58, avenue Marceau 75008 Paris / FR | ||
Précédent [2000/28] | Lamoureux, Bernard, et al COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Dépt. Propriété industrielle 30, avenue Kléber 75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 99403119.3 | 13.12.1999 | [2000/28] | Numéro de priorité, date | FR19990000089 | 07.01.1999 Format original publié: FR 9900089 | [2000/28] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1018652 | Date: | 12.07.2000 | Langue: | FR | [2000/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.01.2000 | Classification | IPC: | G01R31/36 | [2000/28] | CPC: |
G01R31/396 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2001/13] |
Précédent [2000/28] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Messchaltung für eine Reienschaltung von elektrischen Zellen | [2000/28] | Anglais: | Measuring circuit for electric cells mounted in series | [2000/28] | Français: | Circuit de mesure pour ensemble de cellules électriques montées en série | [2000/28] | Procédure dexamen | 12.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/11] | 08.04.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.08.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/08] | 22.09.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH08136630 ; | [DA]US5578927 (PERELLE MICHEL [FR]) [DA] 1,2 * claim 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960930), vol. 096, no. 009, & JP08136630 A 19960531 (ADVANTEST CORP) [A] 1,2 * abstract * |