EP0930739 - Méthode à établissement d'une connection dans un réseau synchrone numérique et élément de réseau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.12.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.12.2005 | Demande réputée retirée | publié le 08.02.2006 [2006/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1999/29] | Pour tous les Etats désignés ALCATEL 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Weis, Bernd, Dr. Friederichstrasse 42 70825 Korntal-Münchingen / DE | [1999/29] | Mandataire(s) | Brose, Gerhard, et al Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 70430 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1999/29] | Brose, Gerhard, Dipl.-Ing., et al Alcatel Intellectual Property Department, Stuttgart Postfach 30 09 29 70449 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99440006.7 | 19.01.1999 | [1999/29] | Numéro de priorité, date | DE1998101875 | 20.01.1998 Format original publié: DE 19801875 | [1999/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0930739 | Date: | 21.07.1999 | Langue: | DE | [1999/29] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0930739 | Date: | 11.05.2005 | [2005/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.04.2005 | Classification | IPC: | H04J3/12, H04Q3/00, H04L12/437, H04L12/56, H04J3/08 | [2005/19] | CPC: |
H04J3/085 (EP,US);
H04J3/12 (EP,US);
H04L45/00 (EP,US);
H04Q11/0478 (EP,US);
H04J2203/0055 (EP,US);
H04J2203/0067 (EP,US);
H04J2203/0089 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1999/29] | H04J3/12, H04Q3/00 | Etats contractants désignés | DE, FI, FR, GB, IT, SE [2006/05] |
Précédent [1999/29] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur Einrichtung einer Verbindung in einem synchronen digitalen Nachrichtenübertragungsnetz und Netzelement | [1999/29] | Anglais: | Method for setting up a connection in a synchronous digital communications network and network element | [1999/29] | Français: | Méthode à établissement d'une connection dans un réseau synchrone numérique et élément de réseau | [1999/29] | Procédure dexamen | 01.08.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/06] | 07.09.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2005 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5065399 (HASEGAWA SATOSHI [JP], et al) [A] 1-16 * abstract * * page 1, line 63 - page 3, line 21 *; | [PA]US5712968 (NAKAYAMA YOSHIYUKI [US], et al) [PA] 1-16 * abstract ** page 2, line 35 - page 3, line 64 * |