EP1013909 - Répartiteur d'admission d'air pour un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.01.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Changement - mandataire | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés M.G.I. Coutier S.A. 01410 Champfromier / FR | [2000/26] | Inventeur(s) | 01 /
Jaunasse, Philippe 32 Boulevard Vaugirard 75015 Paris / FR | 02 /
Prique, Eric 2 Rue des Vregers 68720 Luemschwiller / FR | [2000/26] | Mandataire(s) | Nithardt, Roland Cabinet Nithardt & Associés S.A. 14 Boulevard Alfred Wallach B.P. 1445 68071 Mulhouse Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Nithardt, Roland Cabinet Nithardt & Associés S.A. 14 Boulevard Alfred Wallach B.P. 1445 68071 Mulhouse Cedex / FR | ||
Précédent [2000/26] | Nithardt, Roland CABINET NITHARDT ET ASSOCIES 14 Boulevard Alfred Wallach BP 1445 68071 Mulhouse Cédex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 99440371.5 | 23.12.1999 | [2000/26] | Numéro de priorité, date | FR19980016601 | 24.12.1998 Format original publié: FR 9816601 | [2000/26] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1013909 | Date: | 28.06.2000 | Langue: | FR | [2000/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.03.2000 | Classification | IPC: | F02B27/02 | [2000/26] | CPC: |
F02M35/10354 (EP);
F02B27/0215 (EP);
F02B27/0257 (EP);
F02B27/0263 (EP);
F02M35/10039 (EP);
F02M35/116 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/26] | Titre | Allemand: | Luftsammler einer Brennkraftmaschine | [2000/26] | Anglais: | Air plenum chamber for an internal combustion engine | [2000/26] | Français: | Répartiteur d'admission d'air pour un moteur à combustion interne | [2000/26] | Procédure dexamen | 01.12.2000 | Requête en examen déposée [2001/04] | 06.04.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.08.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/09] | 24.09.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/09] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP]WO9924702 (MANN & HUMMEL FILTER [DE], et al) [XP] 1-3,5 * page 14, paragraph 3 - page 15, paragraph 2; figures 6,7 *; | [DA]EP0848145 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [DA] 1 * column 3, line 13 - line 19 * * column 4, line 14 - line 27; figures 2-4 *; | [A]US5156117 (MUELLER ROBERT [DE], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]DE3940486 (AUDI AG [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]JPH10299489 ; | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990226), vol. 099, no. 002, & JP10299489 A 19981110 (TAIHO KOGYO CO LTD) [A] 1 * abstract * | [A] - BAUDER A ET AL, "DIE TRIEBWERKE DES AUDI A8", MTZ MOTORTECHNISCHE ZEITSCHRIFT, (19940501), vol. 55, no. 5, ISSN 0024-8525, pages 256 - 258, 260, 26, XP000439553 [A] 1 * figures 3,4 * |