EP1014440 - Réseau plan d'une couche d'air pour des couches diélectriques entre deux métallisations [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.11.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.11.2007 | Demande réputée retirée | publié le 19.12.2007 [2007/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Chartered Semiconductor Manufacturing Pte Ltd. 60 Woodlands Industrial Estate Park D, Street 2 Singapore 738406 / SG | [N/P] |
Précédent [2000/26] | Pour tous les Etats désignés Chartered Semiconductor Manufacturing Pte Ltd. 60 Woodlands Industrial Estate Park D, Street 2 Singapore 738406 / SG | Inventeur(s) | 01 /
Lap, Chan 1631, Larkin St. No. 3 (SF CA) 94109 San Francisco, California / US | 02 /
Kheng Chok, Tee 76, Jin Berus off, Jin Kim Chuon 42000 Pore Klang, Selangor / MY | 03 /
Kok Keng, Ong Blk 132, Choa Cuo Kang Ave 1, No. 4-12, S 68032 Singapore / SG | 04 /
Chin Hwee, Seah Blk 119 Bukit, Merah View, No. 06-53 152119 Singapore / SG | [2000/26] | Mandataire(s) | Schuffenecker, Thierry 120 Chemin de la Maure 06800 Cagnes-sur-Mer / FR | [N/P] |
Précédent [2000/26] | Schuffenecker, Thierry 97, chemin de Cassiopée, Domaine de l'étoile 06610 La Gaude / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 99480130.6 | 16.12.1999 | [2000/26] | Numéro de priorité, date | US19980216823 | 21.12.1998 Format original publié: US 216823 | [2000/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1014440 | Date: | 28.06.2000 | Langue: | EN | [2000/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1014440 | Date: | 12.11.2003 | [2003/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.10.2003 | Classification | IPC: | H01L21/768 | [2000/26] | CPC: |
H01L21/7682 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/26] | Titre | Allemand: | Gitterförmige Anordnung von Luftbrückenstrukturen für Zwischenmetalldielektrikanwendungen | [2000/26] | Anglais: | Area array air gap structure for intermetal dielectric application | [2000/26] | Français: | Réseau plan d'une couche d'air pour des couches diélectriques entre deux métallisations | [2000/26] | Procédure dexamen | 11.05.2004 | Requête en examen déposée [2004/28] | 17.06.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.07.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/51] | 03.08.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/51] | Requête en poursuite de la procédure de: | 27.05.2006 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 27.05.2006 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 13.06.2006 | Décision envoyée | 07.03.2005 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.03.2005 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 06.04.2005 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2004 | 06   M06   Taxe payée le   07.03.2005 | 31.12.2006 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5324683 (FITCH JON T [US], et al) [A] 1-3,7,8,14,24,25 * column 5, lines 66-68; figure 15; claims 19,20 *; | [A]US5461003 (HAVEMANN ROBERT H [US], et al) [A] * the whole document *; | [X]US5814555 (BANDYOPADHYAY BASAB [US], et al) [X] 1-25 * the whole document *; | [A]US5828121 (LUR WATER [TW], et al) [A] * abstract * |