EP0959220 - Volet avec moustiquaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.12.2000 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2000 | Demande réputée retirée | publié le 31.01.2001 [2001/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ammann, Ernst Kirchplatz 5 8370 Sirnach / CH | [1999/47] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1999/47] | Mandataire(s) | Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich) Beethovenstrasse 49 Postfach 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [1999/47] | Patentanwaltsbüro Feldmann AG Kanalstrasse 17 8152 Glattbrugg / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 99810272.7 | 31.03.1999 | [1999/47] | Numéro de priorité, date | CH19980001101 | 19.05.1998 Format original publié: CH 110198 | [1999/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0959220 | Date: | 24.11.1999 | Langue: | DE | [1999/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.08.1999 | Classification | IPC: | E06B9/52, E06B9/386, E06B9/02 | [1999/47] | CPC: |
E06B9/52 (EP);
E06B7/098 (EP)
| Etats contractants désignés | [2000/31] |
Précédent [1999/47] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Fensterladen mit Insektenschutz | [1999/47] | Anglais: | Shutter with insect screen | [1999/47] | Français: | Volet avec moustiquaire | [1999/47] | Procédure dexamen | 25.05.2000 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2001/05] | 11.09.2000 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2001/05] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 03.07.2000 | AT   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | BE   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | CH   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | CY   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | DE   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | DK   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | ES   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | FI   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | FR   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | GB   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | GR   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | IE   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | IT   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | LU   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | MC   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | NL   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | PT   M01   Pas encore payé | 03.07.2000 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 03.07.2000 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DA]DE3436724 (LUMPE GEORG) [DA] * the whole document *; | [A]EP0251962 (GUERMONPREZ CLAUDE) [A] * the whole document *; | [A]DE19515426 (SCHMIEG RAINER) [A] * column 4, line 33 - column 4, line 48 * |