EP1101801 - Pigments à base de bismuth et procédé pour leur fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.01.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.03.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 23.04.2008 [2008/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cappelle Pigments N.V. Kortrijkstraat 153 8930 Menen / BE | [2004/14] |
Précédent [2001/21] | Pour tous les Etats désignés Gebroeders Cappelle Naamloze Vennootschap Kortrijkstraat 115 8930 Menen / BE | Inventeur(s) | 01 /
Vermoortele, Frank 126, avenue de la Marne 59700 Marq en Baroeul / FR | 02 /
Buyse, Emile Joseph rue de la Barberie, 50 7700 Mouscron / BE | [2001/21] | Mandataire(s) | Van Malderen, Michel, et al pronovem - Office Van Malderen Avenue Josse Goffin 158 1082 Bruxelles / BE | [N/P] |
Précédent [2001/21] | Van Malderen, Michel, et al Office van Malderen Place Reine Fabiola 6/1 1083 Bruxelles / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99870240.1 | 22.11.1999 | [2001/21] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1101801 | Date: | 23.05.2001 | Langue: | FR | [2001/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1101801 | Date: | 10.03.2004 | Langue: | FR | [2004/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.08.2000 | Classification | IPC: | C09C1/00, C01G29/00 | [2001/21] | CPC: |
C09C1/0006 (EP,US);
C01G29/006 (EP,US);
C01P2004/84 (EP,US);
C01P2006/60 (EP,US);
C01P2006/80 (EP,US);
Y10T428/2991 (EP,US);
Y10T428/2993 (EP,US);
Y10T428/31696 (EP,US);
Y10T428/3171 (EP,US);
Y10T428/31717 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/21] | Titre | Allemand: | Auf Bismut basierende Pigmente und Verfahren zu deren Herstellung | [2001/21] | Anglais: | Bismuth-based pigments and process for their manufacure | [2001/21] | Français: | Pigments à base de bismuth et procédé pour leur fabrication | [2001/21] | Procédure d'examen | 27.06.2001 | Requête en examen déposée [2001/35] | 14.08.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.09.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.05.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.06.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.07.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.12.2003 | Taxe de délivrance payée | 08.12.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.12.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.03.2004 | CY | 10.03.2004 | FI | 10.03.2004 | IE | 10.03.2004 | DK | 10.06.2004 | GR | 10.06.2004 | SE | 10.06.2004 | PT | 10.08.2004 | LU | 22.11.2004 | BE | 30.11.2004 | CH | 30.11.2004 | LI | 30.11.2004 | MC | 30.11.2004 | [2008/17] |
Précédent [2007/21] | AT | 10.03.2004 | |
CY | 10.03.2004 | ||
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
LU | 22.11.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
CH | 30.11.2004 | ||
LI | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
Précédent [2006/12] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
CH | 30.11.2004 | ||
LI | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
Précédent [2005/51] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
BE | 30.11.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
Précédent [2005/48] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
MC | 30.11.2004 | ||
Précédent [2005/18] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
DK | 10.06.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
Précédent [2005/03] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
IE | 10.03.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
Précédent [2004/43] | AT | 10.03.2004 | |
FI | 10.03.2004 | ||
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
Précédent [2004/41] | FI | 10.03.2004 | |
GR | 10.06.2004 | ||
SE | 10.06.2004 | ||
Précédent [2004/40] | FI | 10.03.2004 | |
SE | 10.06.2004 | Citations: | Recherche | [A]US4230500 (BALDUCCI LUIGI, et al) [A] 1-3,5-13 * column W *; | [AD]US5958126 (ADEL JOERG [DE], et al) [AD] 1-3,5-13* column W * |