EP0986836 - DISPOSITIF DE COMMUNICATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.05.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.07.2011 [2011/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2007/31] |
Précédent [2007/29] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Précédent [2000/12] | Pour :DE
ES
FR
GB
IT
Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
MASSEY, Peter, J. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2000/12] | Mandataire(s) | White, Andrew Gordon, et al NXP Semiconductors UK Ltd Betchworth House Station Road Redhill Surrey RH1 1DL / GB | [N/P] |
Précédent [2007/02] | White, Andrew Gordon, et al NXP Semiconductors Intellectual Property Department Cross Oak Lane Redhill, Surrey RH1 5HA / GB | ||
Précédent [2000/12] | Tangena, Antonius Gerardus Philips Electronics UK Ltd., Cross Oak Lane Red Hill, Surrey RH1 5HA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99903870.6 | 02.03.1999 | [2000/12] | WO1999IB00355 | Numéro de priorité, date | GB19980006612 | 28.03.1998 Format original publié: GB 9806612 | [2000/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9950928 | Date: | 07.10.1999 | Langue: | EN | [1999/40] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0986836 | Date: | 22.03.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0986836 | Date: | 18.07.2007 | Langue: | EN | [2007/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 18.11.1999 | Classification | IPC: | H01Q1/27 | [2000/12] | CPC: |
H01Q7/005 (EP,US);
H01Q7/00 (KR);
H01Q1/242 (EP,US);
H01Q1/46 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2000/12] | Titre | Allemand: | KOMMUNIKATIONSGERÄT | [2000/12] | Anglais: | COMMUNICATIONS DEVICE | [2000/12] | Français: | DISPOSITIF DE COMMUNICATIONS | [2000/12] | Entrée dans la phase régionale | 28.12.1999 | Taxe nationale de base payée | 28.12.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.05.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.05.2000 | Requête en examen déposée [2000/28] | 22.01.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.06.2007 | Taxe de délivrance payée | 01.06.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.04.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 02.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 29.10.2007 | IT | 31.03.2008 | [2011/28] |
Précédent [2008/17] | ES | 29.10.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0538485 (SEIKO EPSON CORP [JP]); | [A]GB2308745 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]); | [A]EP0817312 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) |