EP1054724 - PROCEDE ET APPAREIL POUR L'OBTENTION DE SYSTEMES DE DISPERSION LIQUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.03.2005 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.03.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.05.2005 [2005/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Five Star Technologies, Inc. 21200 Aerospace Parkway Cleveland Ohio 44142 / US | [N/P] |
Précédent [2003/35] | Pour tous les Etats désignés Five Star Technologies, Inc. 21200 Aerospace Parkway Cleveland, Ohio 44142 / US | ||
Précédent [2000/48] | Pour tous les Etats désignés Kozyuk, Oleg Vyacheslavovich 14600 Brookpark Road Cleveland, OH 44135 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kozyuk, Oleg Vyacheslavovich 27688 Westchester Parkway Apt. A Westlake, OH 44145 / US | [2003/35] |
Précédent [2000/48] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Freischem, Stephan Freischem & Partner Patentanwälte mbB Salierring 47-53 50677 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2000/48] | Freischem, Stephan, Dipl.-Ing. Patentanwälte Freischem An Gross St. Martin 2 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99905779.7 | 05.02.1999 | [2000/48] | WO1999US02516 | Numéro de priorité, date | US19980019823 | 06.02.1998 Format original publié: US 19823 | [2000/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9939813 | Date: | 12.08.1999 | Langue: | EN | [1999/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1054724 | Date: | 29.11.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.08.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1054724 | Date: | 19.05.2004 | Langue: | EN | [2004/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.08.1999 | Classification | IPC: | B01F3/08 | [2000/48] | CPC: |
B01F23/4105 (EP,US);
B01F25/4413 (EP,US);
B01F25/42 (EP,US);
B01F25/45 (EP,US);
B01F25/4521 (EP,US);
B01F33/834 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2000/48] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN VON FLÜSSIGDISPERSEN SYSTEMEN IN FLÜSSIGKEITEN | [2000/48] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS OF PRODUCING LIQUID DISPERSE SYSTEMS | [2000/48] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL POUR L'OBTENTION DE SYSTEMES DE DISPERSION LIQUIDE | [2000/48] | Entrée dans la phase régionale | 11.08.2000 | Taxe nationale de base payée | 11.08.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.08.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.09.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.08.2000 | Requête en examen déposée [2000/48] | 04.02.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.08.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.11.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.02.2004 | Taxe de délivrance payée | 17.02.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.02.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9730292 (KOZYUK OLEG VYACHESLAVOVICH [US]) [X] 1-12 * see the whole document and in particular example 4 *; | [X]WO9730956 (KOZYUK OLEG VYACHESLAVOVICH [US], et al) [X] 1-12 * the whole document *; | [A]WO8301210 (PATTERSON WILLIAM P, et al) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]EP0322097 (ICI PLC [GB]) [A] 1-12 * the whole document *; | [DA]EP0644271 (KOZJUK OLEG VYACHESLAVOVICH [UA], et al) [DA] 1-12 * the whole document * |