EP1063680 - LAMPE FLUORESCENTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.10.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.10.2008 | Changement - demandeur | publié le 19.11.2008 [2008/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Précédent [2000/52] | Pour tous les Etats désignés Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OHKUBO, Kazuaki 15-1-208, Miyatacho 3-chome Takatsuki-shi Osaka 569-1142 / JP | 02 /
INOHARA, Makoto 3-7-9, Hoshida-yamate Katano-shi Osaka 576-0014 / JP | 03 /
YANO, Tadashi Room A202 Uisuteria-sorakudai 8-6-24, Sorakudai Kizucho, Soraku-gun Kyoto 619-0223 / JP | 04 /
SHIGETA, Teruaki Ichibankan, Okuhiruzukouri 30-1-501, Mituiminamimachi Neyagawa-shi Osaka 572-0019 / JP | [2000/52] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/52] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99907923.9 | 15.03.1999 | [2000/52] | WO1999JP01238 | Numéro de priorité, date | JP19980072156 | 20.03.1998 Format original publié: JP 7215698 | [2000/52] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9949496 | Date: | 30.09.1999 | Langue: | EN | [1999/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1063680 | Date: | 27.12.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.09.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 30.09.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.2002 | Classification | IPC: | H01J61/10, H01J61/35, H01J61/42, H01J61/38 | [2003/05] | CPC: |
H01J61/025 (EP);
H01J61/10 (EP);
H01J61/42 (EP,KR);
H01J61/72 (EP)
|
Précédent IPC [2000/52] | H01J61/10, H01J61/35, H01J61/42 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2000/52] | Titre | Allemand: | LEUCHTSTOFFLAMPE | [2000/52] | Anglais: | FLUORESCENT LAMP | [2000/52] | Français: | LAMPE FLUORESCENTE | [2000/52] | Entrée dans la phase régionale | 12.09.2000 | Traduction produite | 12.09.2000 | Taxe nationale de base payée | 12.09.2000 | Taxe de recherche payée | 12.09.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.09.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.08.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 12.09.2000 | Requête en examen déposée [2000/52] | 01.03.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/49] | 09.04.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2003 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [E]WO9946799 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [E] 1 * page 4, line 21 - page 5, line 12; figure 1 *; | [XA]US3215882 (TOOMEY CHARLES L) [X] 1 * column 2, line 31 - line 46; figures 1,2,4 * [A] 2-11; | [A]GB863467 (GEN ELECTRIC CO LTD) [A] 6-11 * page 1, line 56 - line 64; figure 1 *; | [A]US2692347 (MASON JULIEN J) [A] 6-11 * column 3, lines 54-59; figures 1,3 * | Recherche internationale | [Y]JPS3919440Y ; | [X]JPS2810389Y ; | [Y]JPS62177858 (TOSHIBA ELECTRIC EQUIP); | [X]JPS6217059U ; | [X]JPH0721991 (NORITAKE CO LTD, et al) |