EP0982320 - POLYMERES ABSORBANT LA LUMIERE ET LEUR APPLICATION A UN FILM ANTIREFLET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.06.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 31.12.2008 [2009/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AZ Electronic Materials USA Corp. 70 Meister Avenue Somerville, NJ 08876 / US | [2005/06] |
Précédent [2000/09] | Pour tous les Etats désignés Clariant Finance (BVI) Limited Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662 Road Town, Tortola / VG | Inventeur(s) | 01 /
KANG, Wen-Bing Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | 02 /
NISHIWAKI, Yoshinori Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | 03 /
KIMURA, Ken Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | 04 /
MATSUO, Shoko Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | 05 /
Tanaka, Hatsuyuki Clariant (Japan) K.K., 3810, Chihama Daitocho, Ogasa-gun, Sizuoka 437-1496 / JP | [2000/09] | Mandataire(s) | Isenbruck, Günter, et al Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim / DE | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Isenbruck, Günter, et al Isenbruck, Bösl, Hörschler, Wichmann, Huhn Patentanwälte Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | ||
Précédent [2005/06] | Isenbruck, Günter, et al Isenbruck, Bösl, Hörschler, Wichmann, Huhn, Patentanwälte Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | ||
Précédent [2000/09] | Hütter, Klaus, Dr., et al Clariant GmbH Patente, Marken, Lizenzen Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99907928.8 | 15.03.1999 | [2000/09] | WO1999JP01244 | Numéro de priorité, date | JP19980066626 | 17.03.1998 Format original publié: JP 6662698 | [2000/09] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9947571 | Date: | 23.09.1999 | Langue: | EN | [1999/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0982320 | Date: | 01.03.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.09.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0982320 | Date: | 09.08.2006 | Langue: | EN | [2006/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 23.09.1999 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.10.2004 | Classification | IPC: | C08F8/14, C08F220/20, C08F220/54, C09D5/00, G03F7/11 | [2000/09] | CPC: |
G03F7/091 (EP,US);
C08F8/14 (EP,KR,US);
C08F8/30 (EP,US);
C09D5/32 (EP,US)
| C-Set: |
C08F8/14, C08F220/00 (EP,US);
C08F8/30, C08F220/00 (US,EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2000/09] | Titre | Allemand: | LICHTABSORBIERENDE POLYMERE UND DEREN ANWENDUNG IN ANTIREFLEKTIONSFILMEN | [2000/09] | Anglais: | LIGHT-ABSORBING POLYMERS AND APPLICATION THEREOF TO ANTIREFLECTION FILM | [2000/09] | Français: | POLYMERES ABSORBANT LA LUMIERE ET LEUR APPLICATION A UN FILM ANTIREFLET | [2000/09] | Entrée dans la phase régionale | 17.11.1999 | Traduction produite | 17.12.1999 | Taxe nationale de base payée | 17.12.1999 | Taxe de recherche payée | 17.12.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.03.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.03.2000 | Requête en examen déposée [2000/20] | 10.06.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.10.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.12.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.2006 | Taxe de délivrance payée | 30.03.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.05.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 04.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 09.08.2006 | IT | 09.08.2006 | [2009/01] |
Précédent [2008/17] | IT | 09.08.2006 | Citations: | Recherche | [Y]US3597468 (KALOPISSIS GREGORIE, et al) [Y] 1-8 * the whole document *; | [DY]EP0583205 (IBM [US]) [DY] 1-8 * page 4, line 45 - page 5, line 35; claims 1-23 *; | [PY]EP0861855 (CLARIANT INT LTD [CH]) [PY] 1-8 * the whole document *; | [A]FR2156309 (BASF AG) [A] 1 * page 3, line 18 - page 5, line 35; claims 1-9 *; | [A]US5654376 (KNORS CHRISTOPHER JOHN [US], et al) [A] 1 * claims 1-12 * | Recherche internationale | [XP]JPH10199789 (SONY CORP); | [A]JPH0675378 (IBM); | [A]JPH07268036 (SUMITOMO CHEMICAL CO); | [A]JPH07316268 (WAKO PURE CHEM IND LTD, et al) |