EP1056450 - INHIBITEURS DE FARNESYL PROTEINE TRANSFERASE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.01.2003 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.01.2003 | Demande réputée retirée | publié le 05.03.2003 [2003/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés International Phytochemistry Research Labs, Ltd. Suite 107, 4870 Haygood Road Virginia Beach, VA 23455 / US | [2000/49] | Inventeur(s) | 01 /
SHAIKENOV, Tattym, E. ALMATY / KZ | 02 /
ADEKENOV, Sergazy, M. Karaganda / KZ | [2000/49] | Mandataire(s) | Jones, Helen M.M., et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2000/49] | Jones, Helen Marjorie Meredith, et al Gill Jennings & Every, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99908471.8 | 25.02.1999 | [2000/49] | WO1999US04124 | Numéro de priorité, date | US19980030300 | 25.02.1998 Format original publié: US 30300 | [2000/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9943314 | Date: | 02.09.1999 | [1999/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1056450 | Date: | 06.12.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.09.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 01.03.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.04.2001 | Classification | IPC: | A61K31/34, A61K31/66, C07C53/136, C07D307/93, C07D407/02 | [2000/49] | CPC: |
A61K31/34 (EP,KR,US);
A61K31/343 (EP,US);
A61K31/365 (EP,US);
A61K31/475 (EP,US);
A61K31/505 (EP,US);
A61K31/5377 (EP,US);
A61K31/66 (EP,US);
A61K31/675 (EP,US);
A61K33/24 (EP);
A61K45/06 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07D303/38 (EP,US);
C07D307/93 (EP,US);
C07D307/935 (EP,US);
| C-Set: |
A61K31/365, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/475, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/505, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/675, A61K2300/00 (US,EP); | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/49] | Etats autorisant lextension | AL | 25.09.2000 | LT | 25.09.2000 | LV | 25.09.2000 | MK | 25.09.2000 | RO | 25.09.2000 | SI | 25.09.2000 | Titre | Allemand: | FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE INHIBITOREN | [2000/49] | Anglais: | FARNESYL-PROTEIN TRANSFERASE INHIBITORS | [2000/49] | Français: | INHIBITEURS DE FARNESYL PROTEINE TRANSFERASE | [2000/49] | Entrée dans la phase régionale | 25.09.2000 | Taxe nationale de base payée | 25.09.2000 | Taxe de recherche payée | 25.09.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.09.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.09.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 25.09.2000 | Requête en examen déposée [2000/49] | 03.09.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/10] | 07.10.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2002 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PX]WO9848789 (PARACURE INC DOING BUSINESS AS [US]) [PX] 6-8 * page 9, lines 5,6 * * tables III,IV * * example 6 *; | [Y] - OVERHAND M ET AL, "Synthesis of triphosphonate analogues of farnesyl pyrophosphate. Inhibitors of squalene synthase and protein:farnesyl transferase", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS,GB,OXFORD, (19970923), vol. 7, no. 18, ISSN 0960-894X, pages 2435 - 2440, XP004136459 [Y] 1-23 * formula A * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0960-894X(97)00448-4 | [Y] - SHAIKENOV ET AL, "Arglabine as a novel inhibitor of the farnesylation of Ras proteins", STN CAPLUS, XP002114697 [Y] 1-23 * abstract * | Recherche internationale | [X] - ADEKENOV, ET AL., ""THE CHEMISTRY OF SESQUITERPENE LACTONES"", CHEMISTRY OF SESQUITERPENE LACTONES, XX, XX, XX, (19900101), pages 01 - 17 + 20, XP002919766 | [X] - BLANCO J. G., ET AL., "A NOVEL ACTIVITY FOR A GROUP OF SESQUITERPENE LACTONES: INHIBITION OF AROMATASE.", FEBS LETTERS., ELSEVIER, AMSTERDAM., NL, NL, (19970101), vol. 409., doi:10.1016/S0014-5793(97)00560-7, ISSN 0014-5793, pages 396 - 400., XP002919765 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0014-5793(97)00560-7 |