EP1066692 - SYSTEME DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR PAQUETS EN MODE D'ACCES MULTIPLE PAR REPARTITION DANS LE TEMPS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.01.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 13.08.2008 [2008/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vistar Telecommunications Inc. Suite 1410, 427 Laurier Avenue West Ottawa Ontario K1R 7Y2 / CA | [N/P] |
Précédent [2001/02] | Pour tous les Etats désignés Vistar Telecommunications Inc. Suite 1410, 427 Laurier Avenue West Ottawa, Ontario K1R 7Y2 / CA | Inventeur(s) | 01 /
HAUGLI, Hans-Christian 388 Mariposa Avenue, Rockliffe Park Ottawa, Ontario K1M 0S9 / CA | 02 /
SEMBI, Bachittar, Singh 10 Vermeer Way Kanata, Ontario K2K 2M1 / CA | 03 /
ARMBRUSTER, Brian 24 Kimmins Court Kanata, Ontario K2K 2M4 / CA | [2001/02] | Mandataire(s) | Harding, Richard Patrick, et al Marks & Clerk LLP 4220 Nash Court Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Harding, Richard Patrick, et al Marks & Clerk, 4220 Nash Court Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | ||
Précédent [2001/02] | Harding, Richard Patrick, et al Marks & Clerk, 4220 Nash Court, Oxford Business Park South Oxford OX4 2RU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99908726.5 | 23.03.1999 | [2001/02] | WO1999CA00247 | Numéro de priorité, date | US19980079134P | 24.03.1998 Format original publié: US 79134 P | CA19982237289 | 11.05.1998 Format original publié: CA 2237289 | [2001/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9949592 | Date: | 30.09.1999 | Langue: | EN | [1999/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1066692 | Date: | 10.01.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.09.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1066692 | Date: | 26.02.2003 | Langue: | EN | [2003/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.09.1999 | Classification | IPC: | H04B7/212, H04B7/26 | [2001/02] | CPC: |
H04B7/1858 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2001/02] | Titre | Allemand: | TDMA PAKETDATENÜBERTRAGUNGSSYSTEM | [2001/02] | Anglais: | TDMA PACKET DATA COMMUNICATION SYSTEM | [2001/02] | Français: | SYSTEME DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR PAQUETS EN MODE D'ACCES MULTIPLE PAR REPARTITION DANS LE TEMPS | [2001/02] | Entrée dans la phase régionale | 23.10.2000 | Taxe nationale de base payée | 23.10.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.10.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.10.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 23.10.2000 | Requête en examen déposée [2001/02] | 09.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.05.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.09.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 11.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0687078 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [Y] 1-4,8,10-13,15,17,19,20 * abstract * * column 1, line 19 - line 49 * * column 4, line 31 - column 5, line 3 * * claims 1-9 *; | [Y]US4726040 (ACAMPORA ANTHONY [US]) [Y] 1-4,8,10-13,15,17,19 * abstract * * column 2, line 67 - column 4, line 17 * * figure 1; claims 1-4 *; | [Y]EP0802677 (HUGHES AIRCRAFT CO [US]) [Y] 20 * abstract * * page 4, line 56 - page 5, line 13 * * page 6, line 39 - line 52 * * claims 1,4,5,10 * |