EP1071847 - MACHINE A PAPIER ET PROCEDE DE PRODUCTION D'UNE BANDE PAPIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 25.12.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.06.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 28.07.2010 [2010/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Metso Paper, Inc. Fabianinkatu 9 A 00130 Helsinki / FI | [2004/50] |
Précédent [2004/34] | Pour tous les Etats désignés Metso Paper, Inc. P.O. Box 587 40101 Jyväskylä / FI | ||
Précédent [2002/02] | Pour tous les Etats désignés Metso Paper Karlstad Aktiebolag Box 1014 651 15 Karlstad / SE | ||
Précédent [2001/05] | Pour tous les Etats désignés Valmet-Karlstad AB Box 1014 651 15 Karlstad / SE | Inventeur(s) | 01 /
Hakanson, Carl Fridhemsgatan 6 S-654 61 Karlstad / SE | [2003/06] |
Précédent [2003/04] | 01 /
hakanson, Carl Fridhemsgatan 6 S-654 61 Karlstad / SE | ||
Précédent [2001/05] | 01 /
H KANSON, Carl Fridhemsgatan 6 S-654 61 Karlstad / SE | Mandataire(s) | Andréasson, Ivar Hynell Intellectual Property AB Hammarbybacken 27 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2006/33] | Andréasson, Ivar Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | ||
Précédent [2001/05] | Lundquist, Lars-Olof L-O Lundquist Patentbyra AB, Box 80 651 03 Karlstad / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99910906.9 | 10.03.1999 | [2001/05] | WO1999SE00361 | Numéro de priorité, date | SE19980000867 | 16.03.1998 Format original publié: SE 9800867 | [2001/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9947747 | Date: | 23.09.1999 | Langue: | EN | [1999/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1071847 | Date: | 31.01.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.09.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1071847 | Date: | 19.02.2003 | Langue: | EN | [2003/08] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP1071847 | Date: | 27.01.2010 | Langue: | EN | [2010/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 23.09.1999 | Classification | IPC: | D21F3/00 | [2001/05] | CPC: |
D21F3/045 (EP);
D21F2/00 (EP);
D21F3/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT, SE [2001/05] | Titre | Allemand: | PAPIERMASCHINE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER PAPIERBAHN | [2001/05] | Anglais: | PAPER MACHINE AND METHOD OF MANUFACTURING A PAPER WEB | [2001/05] | Français: | MACHINE A PAPIER ET PROCEDE DE PRODUCTION D'UNE BANDE PAPIER | [2001/05] | Entrée dans la phase régionale | 11.09.2000 | Taxe nationale de base payée | 11.09.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.09.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.09.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 11.09.2000 | Requête en examen déposée [2001/05] | 03.09.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.12.2002 | Taxe de délivrance payée | 04.12.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
12.11.2003
26.01.2004
ADMISSIBLE Voith Patent GmbH Sankt Pöltener Strasse 89522 Heidenheim / DE Mandataire de l'opposant Fries, Oliver, et al, et al Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/26] | |||
Opposant(s) | 01
12.11.2003
26.01.2004
ADMISSIBLE Voith Patent GmbH Sankt Pöltener Strasse 89522 Heidenheim / DE Mandataire de l'opposant Fries, Oliver, et al, et al Manitz, Finsterwald & Partner Patent- und Rechtsanwälte Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | ||
Précédent [2004/02] | |||
Opposant(s) | 01
12.11.2003
Voith Paper Patent GmbH St. Pöltener Strasse 43 89522 Heidenheim / DE Mandataire de l'opposant Fries, Oliver, et al, et al Manitz, Finsterwald & Partner Patent- und Rechtsanwälte Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | 29.01.2004 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 22.04.2004 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 29.04.2004 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M04) | 08.09.2004 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 18.10.2006 | Date des procédures orales | 23.11.2006 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 23.11.2006 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 22.07.2009 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 19.10.2009 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 16.12.2009 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 01.02.2007 | Recours reçu No. T0177/07 | 29.03.2007 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 22.07.2009 | Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant fut rejeté | 22.07.2009 | Date des procédures orales | 30.07.2009 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 19.02.2003 | [2010/30] | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0159280 (BELOIT CORP [US]); | [A]US4976821 (LAAPOTTI JORMA [FI]); | [A]EP0598991 (VOITH GMBH J M [DE]) | Opposition | DE29701382U | EP0930392 |